EP2517447 - VORRICHTUNG ZUR VERWENDUNG BEI TRAGBAREN GERÄTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Technologies Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | [2015/32] |
Frühere [2014/24] | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Karakaari 7 02610 Espoo / FI | ||
Frühere [2012/44] | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
OZCAN, Koray 5 Tarragon Close Farnborough GU14 9XF / GB | [2012/44] | Vertreter | Ruuskanen, Juha-Pekka, et al Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2016/22] | Ruuskanen, Juha-Pekka, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2014/12] | Ruuskanen, Juha-Pekka, et al Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2013/50] | Smith, Gary John Page White & Farrer Bedford House John Street London, WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2012/44] | Jaatinen, Jussi Imari Nokia Corporation Intellectual Property Department Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09809064.0 | 24.12.2009 | [2016/22] | WO2009EP67931 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011076291 | Datum: | 30.06.2011 | Sprache: | EN | [2011/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2517447 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.06.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2517447 | Datum: | 01.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.06.2011 | Klassifikation | IPC: | H04M1/03, H04R1/28 | [2012/44] | CPC: |
H04R1/2842 (EP,US);
H04M1/035 (EP,US);
H04R1/2803 (US);
H04R1/2819 (US);
H04R5/02 (US);
H04M1/18 (EP,US);
H04R2499/11 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR VERWENDUNG BEI TRAGBAREN GERÄTEN | [2012/44] | Englisch: | AN APPARATUS FOR USE IN PORTABLE DEVICES | [2012/44] | Französisch: | APPAREIL DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES DISPOSITIFS PORTABLES | [2012/44] | Eintritt in die regionale Phase | 28.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/44] | 03.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.11.2015 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 19.11.2015 geplant war | 19.11.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 30.11.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.2016 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 05.04.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.04.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.04.2016 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 26.04.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP16160874.0 / EP3057293 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.12.2009 | AT | 01.06.2016 | BE | 01.06.2016 | BG | 01.06.2016 | CY | 01.06.2016 | CZ | 01.06.2016 | DK | 01.06.2016 | EE | 01.06.2016 | ES | 01.06.2016 | FI | 01.06.2016 | HR | 01.06.2016 | IT | 01.06.2016 | LT | 01.06.2016 | LV | 01.06.2016 | MC | 01.06.2016 | MK | 01.06.2016 | PL | 01.06.2016 | RO | 01.06.2016 | SE | 01.06.2016 | SI | 01.06.2016 | SK | 01.06.2016 | SM | 01.06.2016 | TR | 01.06.2016 | NO | 01.09.2016 | GR | 02.09.2016 | IS | 01.10.2016 | PT | 03.10.2016 | IE | 24.12.2016 | LU | 24.12.2016 | MT | 24.12.2016 | CH | 31.12.2016 | LI | 31.12.2016 | FR | 02.01.2017 | [2018/43] |
Frühere [2018/38] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 01.06.2016 | ||
BE | 01.06.2016 | ||
BG | 01.06.2016 | ||
CY | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
MC | 01.06.2016 | ||
MK | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
TR | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
IE | 24.12.2016 | ||
LU | 24.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 01.06.2016 | ||
BE | 01.06.2016 | ||
CY | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
MC | 01.06.2016 | ||
MK | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
TR | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
IE | 24.12.2016 | ||
LU | 24.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 01.06.2016 | ||
BE | 01.06.2016 | ||
CY | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
MC | 01.06.2016 | ||
MK | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
IE | 24.12.2016 | ||
LU | 24.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 01.06.2016 | |
BE | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
MC | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
IE | 24.12.2016 | ||
LU | 24.12.2016 | ||
CH | 31.12.2016 | ||
LI | 31.12.2016 | ||
FR | 02.01.2017 | ||
Frühere [2017/47] | AT | 01.06.2016 | |
BE | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
MC | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 01.06.2016 | |
BE | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
DK | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SI | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 01.06.2016 | |
BE | 01.06.2016 | ||
CZ | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
SM | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
PT | 03.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 01.06.2016 | |
CZ | 01.06.2016 | ||
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
PL | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
SK | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
IS | 01.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 01.06.2016 | |
EE | 01.06.2016 | ||
ES | 01.06.2016 | ||
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
IT | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
RO | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | ES | 01.06.2016 | |
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
SE | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | ES | 01.06.2016 | |
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
GR | 02.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | ES | 01.06.2016 | |
FI | 01.06.2016 | ||
HR | 01.06.2016 | ||
LT | 01.06.2016 | ||
LV | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 01.06.2016 | |
LT | 01.06.2016 | ||
NO | 01.09.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 01.06.2016 | |
NO | 01.09.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]GB2345816 (MITEL CORP [CA]) [X] 1,2,5-7,10,11,13,14,17-19,21 * the whole document * [Y] 3,4,8,9,12,15,16,20; | [Y]WO2004034733 (NOKIA CORP [FI], et al) [Y] 3,4,8,9,12,15,16,20 * the whole document *; | [E]US2010216526 (CHEN SHAOHAI [US], et al) [E] 1,18 * the whole document * | Prüfung | US2007223756 | vom Anmelder | GB2345816 | WO2009056143 |