22.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] |
15.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] |
08.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2016 [2016/32] |
08.07.2016 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.08.2016 [2016/32] |
01.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2016 [2016/31] |
10.06.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.07.2016 [2016/28] |
29.04.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.06.2016 [2016/22] |
06.11.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] |
07.08.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
26.06.2015 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] |
29.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] |
08.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.06.2015 [2015/24] |
01.05.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.06.2015 [2015/23] |
24.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.05.2015 [2015/22] |
10.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.05.2015 [2015/20] |
05.04.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] |
13.03.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2015 [2015/16] |
13.02.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.03.2015 [2015/12] |
06.02.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.03.2015 [2015/11] |
30.01.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.03.2015 [2015/10] |
23.01.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.02.2015 [2015/09] |
16.01.2015 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.02.2015 [2015/08] |
18.07.2014 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
17.07.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
17.07.2014 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
15.07.2014 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
22.04.2014 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
11.03.2014 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
02.12.2013 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
20.09.2013 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
27.08.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.07.2013 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
27.06.2013 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
01.04.2013 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
29.03.2013 |
Erster Prüfungsbericht |
|
18.01.2013 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
18.01.2013 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
18.01.2013 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 20.02.2013 [2013/08] |
14.08.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
28.10.2011 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 30.11.2011 [2011/48] |
17.08.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
08.04.2011 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 11.05.2011 [2011/19] |
08.04.2011 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 11.05.2011 [2011/19] |
22.03.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.03.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
01.03.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
19.03.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.03.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|