EP2319109 - BATTERIEELEKTRODENPLATTE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND BATTERIE DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Byd Company Limited No. 3001, Hengping Road Pingshan Longgang District Shenzhen Guangdong 518118 / CN | [2011/19] | Erfinder | 01 /
HAN, Lei No. 3001, Hengping Road Pingshan Longgang District Shenzhen Guangdong 518118 / CN | 02 /
WANG, Changping No.3001, Hengping Road Pingshan Longgang District Shenzhen Guangdong 518118 / CN | [2014/34] |
Frühere [2011/19] | 01 /
HAN, Lei No. 3001, Hengping Road Pingshan Longgang District Shenzhen Guangdong 518118 / CN | ||
02 /
WANG, Changping No.3001, Hengping Road Pingshan Longgang District Shenzhen Guangdong 518118 / CN | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/34] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2011/19] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 DE-81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09809254.7 | 27.08.2009 | [2011/19] | WO2009CN73582 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20081142086 | 27.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200810142086 | CN20081181816 | 14.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200810181816 | US20080341704 | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 341704 | WO2008CN73678 | 24.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/CN2008/073678 | [2011/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010022669 | Datum: | 04.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2319109 | Datum: | 11.05.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.03.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2319109 | Datum: | 20.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 04.03.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.01.2013 | Klassifikation | IPC: | H01M4/02, H01M4/04, H01M4/13, H01M4/139, H01M10/04, H01M10/0525, H01M10/0587 | [2013/08] | CPC: |
H01M10/0431 (EP);
H01M4/13 (EP,KR);
H01M10/052 (KR);
H01M10/0525 (EP);
H01M10/0587 (EP,KR);
H01M4/0404 (EP,KR);
H01M4/0409 (EP,KR);
H01M4/139 (EP,KR);
Y02E60/10 (EP);
Y02P70/50 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2011/19] | H01M4/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BATTERIEELEKTRODENPLATTE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND BATTERIE DAMIT | [2011/19] | Englisch: | BATTERY ELECTRODE PLATE, FORMING METHOD THEREOF AND BATTERY HAVING THE SAME | [2011/19] | Französisch: | PLAQUE ÉLECTRODE DE BATTERIE, PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ ET BATTERIE COMPORTANT LADITE PLAQUE ÉLECTRODE | [2011/19] | Eintritt in die regionale Phase | 22.02.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.02.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 22.02.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.02.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/19] | 02.04.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.06.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 16.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.12.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 04.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.07.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.04.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 21.05.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.08.2009 | AT | 20.08.2014 | BE | 20.08.2014 | CY | 20.08.2014 | CZ | 20.08.2014 | DK | 20.08.2014 | EE | 20.08.2014 | ES | 20.08.2014 | FI | 20.08.2014 | HR | 20.08.2014 | IT | 20.08.2014 | LT | 20.08.2014 | LV | 20.08.2014 | MC | 20.08.2014 | MK | 20.08.2014 | MT | 20.08.2014 | NL | 20.08.2014 | PL | 20.08.2014 | RO | 20.08.2014 | SE | 20.08.2014 | SI | 20.08.2014 | SK | 20.08.2014 | SM | 20.08.2014 | TR | 20.08.2014 | IE | 27.08.2014 | LU | 27.08.2014 | CH | 31.08.2014 | LI | 31.08.2014 | BG | 20.11.2014 | NO | 20.11.2014 | GR | 21.11.2014 | IS | 20.12.2014 | PT | 22.12.2014 | [2018/30] |
Frühere [2016/33] | HU | 27.08.2009 | |
AT | 20.08.2014 | ||
BE | 20.08.2014 | ||
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
TR | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
LU | 27.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 27.08.2009 | |
AT | 20.08.2014 | ||
BE | 20.08.2014 | ||
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/31] | AT | 20.08.2014 | |
CY | 20.08.2014 | ||
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
MT | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
SM | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SI | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
IE | 27.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/27] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
MC | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
PL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/23] | AT | 20.08.2014 | |
CZ | 20.08.2014 | ||
DK | 20.08.2014 | ||
EE | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
SK | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/22] | AT | 20.08.2014 | |
DK | 20.08.2014 | ||
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
IT | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
RO | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/20] | AT | 20.08.2014 | |
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
CH | 31.08.2014 | ||
LI | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/19] | AT | 20.08.2014 | |
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/16] | AT | 20.08.2014 | |
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
NL | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | AT | 20.08.2014 | |
ES | 20.08.2014 | ||
FI | 20.08.2014 | ||
HR | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
LV | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
IS | 20.12.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
GR | 21.11.2014 | ||
PT | 22.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | ES | 20.08.2014 | |
FI | 20.08.2014 | ||
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
BG | 20.11.2014 | ||
NO | 20.11.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 20.08.2014 | |
LT | 20.08.2014 | ||
SE | 20.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 20.08.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2000021453 (NIKKISO CO LTD) [X] 1,4,8-10,12,13,15 * paragraphs [0008] - [0014] - [0032] - [0038] *; | [XA]US2001019795 (YOSHIDA TOSHIO [JP], et al) [X] 1-4,12-15 * paragraphs [0014] , [0015] , [0023] - [0033]; table 1 * [A] 5-11; | [A]US2002197535 (DUDLEY WILLIAM R [US], et al) [A] 15* the whole document * | Internationale Recherche | [Y]JPH09180704 (TORAY INDUSTRIES); | [X]JP2000021453 (NIKKISO CO LTD); | [XP]US2009162739 (HAN LEI [CN], et al); | [XP]WO2009079964 (BYD CO LTD [CN], et al) | Prüfung | JPH1092418 | vom Anmelder | JP2000021453 | US2001019795 |