Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2011149172 | Globale Akte | 23.06.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR101241620B | Globale Akte | 11.03.2013 | B1 | KR20110063772 | 14.06.2011 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5220863B | Globale Akte | 26.06.2013 | B2 | JPWO2010024059 | 26.01.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | JP2010526627 | 15.07.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2322983 | Globale Akte | 28.12.2011 | A4 | EP2322983 | 18.05.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BRPI0917158 | 17.11.2015 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN102132203B | 07.05.2014 | B | CN102132203 | 20.07.2011 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2478225 | 27.03.2013 | C2 | RU2011111082 | 27.09.2012 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2009JP62826 | 15.07.2009 | JP2008218832 | 27.08.2008 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2010024059 | Globale Akte | 04.03.2010 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | JP2008218832 | 27.08.2008 |