EP2322983 - AKTIVMATRIXSUBSTRAT, FLÜSSIGKRISTALLTAFEL, FLÜSSIGKRISTALLANZEIGEEINHEIT, FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE, FERNSEHEMPFÄNGER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES AKTIVMATRIXSUBSTRATS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Frühere [2011/20] | Für alle benannten Staaten Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | Erfinder | 01 /
TSUBATA, Toshihide c/o Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [2011/20] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/20] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17 81667 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09809714.0 | 15.07.2009 | [2011/20] | WO2009JP62826 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080218832 | 27.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008218832 | [2011/20] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010024059 | Datum: | 04.03.2010 | Sprache: | JA | [2010/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2322983 | Datum: | 18.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.03.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.11.2011 | Klassifikation | IPC: | G02F1/1368, G02F1/1362 | [2011/52] | CPC: |
G02F1/136213 (EP,US);
G02F1/1368 (KR);
G02F1/133 (KR);
G02F1/1343 (KR);
G02F1/13624 (EP,US);
G02F1/136259 (EP,US);
G02F1/134345 (EP,US);
G02F1/134354 (EP,US);
G02F1/13606 (EP,US);
G02F1/136227 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2011/20] | G02F1/1368 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AKTIVMATRIXSUBSTRAT, FLÜSSIGKRISTALLTAFEL, FLÜSSIGKRISTALLANZEIGEEINHEIT, FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE, FERNSEHEMPFÄNGER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES AKTIVMATRIXSUBSTRATS | [2011/20] | Englisch: | ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, LIQUID CRYSTAL PANEL, LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT, LIQUID CRYSTAL DISPLAY, TELEVISION RECEIVER, AND METHOD OF MANUFACTURING ACTIVE MATRIX SUBSTRATE | [2011/20] | Französisch: | SUBSTRAT À MATRICE ACTIVE, PANNEAU À CRISTAUX LIQUIDES, UNITÉ D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES, DISPOSITIF D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES, POSTE DE TÉLÉVISION ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DU SUBSTRAT À MATRICE ACTIVE | [2011/20] | Eintritt in die regionale Phase | 02.03.2011 | Übersetzung eingereicht | 02.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.03.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 02.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/20] | 15.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2005162893 (YAGI TOSHIFUMI [JP], et al) [X] 1-4,6,7,9,12,13,17 * paragraphs [0084] - [0097] - [0110] - [0118]; figures 1,2,6 * [Y] 5,8; | [Y]WO2007108181 (SHARP KK [JP], et al) [Y] 5,8 * paragraphs [0054] - [0082] - [0122] - [0127]; figures 2,6 *; | EP1998220 [ ] (SHARP KK [JP]) [ ] * paragraphs [0054] - [0082] - [0122] - [0127]; figures 2,6 * | Internationale Recherche | [Y]JPH0667210 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB); | [Y]JPH09236825 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB); | [Y]JP2006039290 (FUJITSU DISPLAY TECH, et al); | [Y]WO2006064832 (SHARP KK [JP], et al); | [Y]WO2007108181 (SHARP KK [JP], et al); | [Y]JP2008097009 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD) | vom Anmelder | JP2006039290 |