EP2325933 - BRENNSTOFFZELLE UND BRENNSTOFFZELLENSTAPEL DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2017/36] |
Frühere [2015/14] | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 540-6207 / JP | ||
Frühere [2011/21] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
GEMBA, Miho c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin21 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | 02 /
TSUJI, Yoichiro c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin21 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [2017/36] |
Frühere [2011/21] | 01 /
GEMBA, Miho c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin21 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | ||
02 /
TSUJI, Yoichiro c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin21 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | Vertreter | Leinweber & Zimmermann Patentanwalts-PartG mbB European Patent Attorneys Viktualienmarkt 8 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/36] | Leinweber & Zimmermann European Patent Attorneys Patentanwälte Rosental 7 80331 München / DE | ||
Frühere [2011/21] | Leinweber & Zimmermann European Patent Attorneys Patentanwälte Rosental 7 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09814284.7 | 15.09.2009 | [2011/21] | WO2009JP04605 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080238825 | 18.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008238825 | [2011/21] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010032439 | Datum: | 25.03.2010 | Sprache: | JA | [2010/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2325933 | Datum: | 25.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2325933 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 25.03.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.05.2014 | Klassifikation | IPC: | H01M8/1007, H01M8/0258, // H01M8/0263 | [2017/12] | CPC: |
H01M8/0263 (EP,US);
H01M8/2483 (EP,US);
H01M8/0267 (EP,US);
H01M8/1007 (EP,US);
H01M8/241 (EP,US);
Y02E60/50 (EP)
|
Frühere IPC [2014/25] | H01M8/10, H01M8/02 | ||
Frühere IPC [2011/21] | H01M8/02, H01M8/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/36] |
Frühere [2011/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRENNSTOFFZELLE UND BRENNSTOFFZELLENSTAPEL DAMIT | [2011/21] | Englisch: | FUEL CELL AND FUEL CELL STACK PROVIDED WITH SAME | [2011/21] | Französisch: | PILE À COMBUSTIBLE ET EMPILEMENT DE PILES À COMBUSTIBLE | [2011/21] | Eintritt in die regionale Phase | 29.04.2010 | Übersetzung eingereicht | 29.04.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.04.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 16.09.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.09.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.09.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/21] | 11.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.04.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 02.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.09.2009 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | IE | 15.09.2017 | LU | 15.09.2017 | MT | 15.09.2017 | BE | 30.09.2017 | CH | 30.09.2017 | LI | 30.09.2017 | FR | 06.11.2017 | BG | 06.12.2017 | GB | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IS | 06.01.2018 | [2020/27] |
Frühere [2020/16] | HU | 15.09.2009 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 15.09.2009 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 15.09.2009 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 15.09.2009 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
FR | 06.11.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
MT | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
BE | 30.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/33] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
IE | 15.09.2017 | ||
LU | 15.09.2017 | ||
CH | 30.09.2017 | ||
LI | 30.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/10] | FI | 06.09.2017 | |
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2004180248 (MATSUBAYASHI TAKAAKI [JP], et al) [X] 1 * figures 1-10 * * paragraphs [0029] , [0030] , [0077] - [0081] * [I] 2-14; | [XI]US2003077501 (KNIGHTS SHANNA DENINE [CA], et al) [X] 1 * figures 1-8 * * paragraph [0038] * [I] 2-14; | [XI]US2008171250 (TAKEGUCHI SHINSUKE [JP], et al) [X] 1 * figures 1-12 * * paragraph [0072] * [I] 2-14; | [A]US2002192532 (INAGAKI TOSHIYUKI [JP], et al) [A] 1-14 * paragraph [0053] *; | [A]WO2005020346 (ULTRACELL CORP [US], et al) [A] 1-14 * abstract *; | [A]EP1734604 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-14 * figures 1-34 * * abstract * | Internationale Recherche | [XP]JP2009094046 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2001043870 (MITSUBISHI MATERIALS CORP); | [A]JP2006114386 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2005216536 (RIKEN KK); | [A]WO2007013298 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al); | [AP]JP2009199882 (PANASONIC CORP); | [AP]JP2009004282 (PANASONIC CORP); | [A]JP2006210335 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2005093244 (NISSAN MOTOR) | Prüfung | US6528198 |