EP2348864 - OXIDIERTE THIOPHOSPHOLIPIDVERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.11.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.11.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.12.2016 [2016/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vascular Biogenics Ltd. 6 Jonathan Netanyahu Street 60376 Or Yehuda / IL | [2011/31] | Erfinder | 01 /
BREITBART, Eyal 27 HaYitzhar Street 73127 Hashmonaim / IL | 02 /
KOVALEVSKI-ISHAI, Eti 68 Sokolov Street 42255 Netania / IL | 03 /
FEIGE, Erez P.O. Box 170 50295 Hemed / IL | 04 /
MENDEL, Itzhak Tzipora Tov 5, Apartment 8 76349 Rehovot / IL | 05 /
ZINIUK, Zeev 11/5 Gorodisky Street 76231 Rechovot / IL | 06 /
HALPERIN, Gideon 6 HaTomer Street 90836 Har-Adar / IL | [2011/42] |
Frühere [2011/31] | 01 /
BREITBART, Eyal 27 HaYitzhar Street 73127 Hashmonaim / IL | ||
02 /
KOVALEVSKI-ISHAI, Eti 68 Sokolov Street 42255 Netania / IL | |||
03 /
FEIGE, Erez P.O. Box 170 50295 Hemed / IL | |||
04 /
MENDEL, Itzhak 20/7 Shpinoza Street 76452 Rechovot / IL | |||
05 /
ZINIUK, Zeev 11/5 Gorodisky Street 76231 Rechovot / IL | |||
06 /
HALPERIN, Gideon 6 HaTomer Street 90836 Har-Adar / IL | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/27] | Fickert, Stefan Christopher Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2014/09] | Dennemeyer & Associates S.A. Poccistrasse 11 80336 München / DE | ||
Frühere [2014/05] | Speich, Stéphane, et al Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Luxembourg-Howald / LU | ||
Frühere [2012/47] | Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Howald / LU | ||
Frühere [2011/31] | Fichter, Robert Arno Dennemeyer & Associates S.A. 55, rue des Bruyères 1274 Howald / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09818874.1 | 01.10.2009 | [2011/31] | WO2009IL00949 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080103571P | 08.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 103571 P | [2011/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010041242 | Datum: | 15.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/15] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2348864 | Datum: | 03.08.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 03.06.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2013 | Klassifikation | IPC: | A01N57/00, A61K31/66, C07F9/10 | [2013/31] | CPC: |
C07F9/10 (EP,US);
A61P37/06 (EP)
|
Frühere IPC [2011/31] | A01N57/00, A61K31/66 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OXIDIERTE THIOPHOSPHOLIPIDVERBINDUNGEN UND IHRE VERWENDUNG | [2011/31] | Englisch: | OXIDIZED THIOPHOSPHOLIPID COMPOUNDS AND USES THEREOF | [2011/31] | Französisch: | COMPOSÉS DE THIOPHOSPHOLIPIDES OXYDÉS ET LEURS UTILISATIONS | [2011/31] | Eintritt in die regionale Phase | 20.04.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.04.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 20.04.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.04.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/31] | 16.01.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.06.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/51] | 01.08.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/51] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.03.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2007099868 (HARATS DROR [IL], et al) [Y] 8-15 * abstract * * paragraph [0366] * * compounds VII (CI-201) *; | [Y] - THERESA ROSARIO-JANSEN ET AL, "Phospholipids Chiral at Phosphorus. 13. Stereochemical Comparison of Phospholipase A2, Lecithin-Cholesterol Acyl Transferase, and Platelet-Activating Factor", PHOSPHORUS AND SULFUR AND THE RELATED ELEMENTS, GORDON AND BREACH - HARWOOD ACADEMIC, CH, (19870101), vol. 30, no. 3-4, ISSN 0308-664X, pages 601 - 604, XP008161110 [Y] 8-15 * abstract * * scheme 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03086648708079137 | Internationale Recherche | [Y]US2007099868 (HARATS DROR [IL], et al); | [Y]US2007264206 (BOGA RAMESHBABU [US], et al) | vom Anmelder | - Gordon and breach, HARWOOD ACADEMIC, (19870101), vol. 30, pages 601 - 604 |