EP2350829 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BESTIMMUNG DER NUTZUNG VON COMPUTERRESSOURCEN BEI UTILITY-COMPUTING [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 6fusion USA Inc. Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington DE 19801 / US | [2012/11] |
Frühere [2011/31] | Für alle benannten Staaten 6fusion USA Inc. 19C Trolley Square Wilmington, DE 19806 / US | Erfinder | 01 /
COWAN, John D. C/o 6fusion USA Inc 1730 Varsity Drive Suite 140 Raleigh North Carolina 27606 / US | 02 /
SEYMOUR, Delano C/o 6fusion USA Inc 1730 Varsity Drive Suite 140 Raleigh North Carolina 27606 / US | 03 /
CARLINGTON, Julian 39 Sofar Lane St. Davids DD01 / BM | [2012/03] |
Frühere [2011/31] | 01 /
COWAN, John D. 72 Andrew Drive Seven Mile Beach Grand Cayman, APO12347 KY1-1011 / KY | ||
02 /
SEYMOUR, Delano 16 Ballast Point Road St. Davids DD01 / BM | |||
03 /
CARLINGTON, Julian 39 Sofar Lane St. Davids DD01 / BM | Vertreter | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2019/15] | HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Frühere [2013/29] | Vaughan, Christopher Tammo, et al Harrison Goddard Foote LLP Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | ||
Frühere [2011/31] | Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09821494.3 | 22.10.2009 | [2011/31] | WO2009CA01550 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080107557P | 22.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 107557 P | [2011/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010045744 | Datum: | 29.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2350829 | Datum: | 03.08.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.04.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2350829 | Datum: | 10.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 29.04.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F11/30, H04L12/26, G06F11/34 | [2016/31] | CPC: |
G06F11/3495 (EP,US);
G06F11/3409 (EP,US);
G06F11/3442 (EP,US);
H04L43/022 (EP,US);
H04L43/04 (EP,US);
H04L43/0876 (EP,US);
|
Frühere IPC [2011/31] | G06F11/30, H04L12/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/15] |
Frühere [2011/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR BESTIMMUNG DER NUTZUNG VON COMPUTERRESSOURCEN BEI UTILITY-COMPUTING | [2011/31] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING COMPUTER RESOURCE USAGE IN UTILITY COMPUTING | [2011/31] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE DÉTERMINATION DE L'UTILISATION DE RESSOURCES D'ORDINATEUR DANS UNE INFORMATIQUE DE SERVICES | [2011/31] | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 20.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/31] | 23.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.02.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 13.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 06.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 03.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.10.2009 | AT | 10.04.2019 | CY | 10.04.2019 | CZ | 10.04.2019 | DK | 10.04.2019 | EE | 10.04.2019 | ES | 10.04.2019 | FI | 10.04.2019 | HR | 10.04.2019 | IT | 10.04.2019 | LT | 10.04.2019 | LV | 10.04.2019 | MC | 10.04.2019 | MK | 10.04.2019 | MT | 10.04.2019 | NL | 10.04.2019 | PL | 10.04.2019 | RO | 10.04.2019 | SE | 10.04.2019 | SI | 10.04.2019 | SK | 10.04.2019 | SM | 10.04.2019 | TR | 10.04.2019 | BG | 10.07.2019 | NO | 10.07.2019 | GR | 11.07.2019 | IS | 10.08.2019 | PT | 10.09.2019 | GB | 22.10.2019 | IE | 22.10.2019 | LU | 22.10.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | FR | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/35] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
MT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
FR | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
MT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 22.10.2009 | |
AT | 10.04.2019 | ||
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 10.04.2019 | |
CY | 10.04.2019 | ||
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/48] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
GB | 22.10.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
IE | 22.10.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
LU | 22.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
MC | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SI | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
TR | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
SM | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
IT | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
EE | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
SK | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
RO | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AT | 10.04.2019 | |
CZ | 10.04.2019 | ||
DK | 10.04.2019 | ||
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
IS | 10.08.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AT | 10.04.2019 | |
ES | 10.04.2019 | ||
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2019/52] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
PL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
BG | 10.07.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
HR | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
LV | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
GR | 11.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
SE | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
PT | 10.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 10.04.2019 | |
FI | 10.04.2019 | ||
LT | 10.04.2019 | ||
NL | 10.04.2019 | ||
NO | 10.07.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 10.04.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2006225079 (NAYAK RANJIT K [US], et al) [X] 1-12* the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US2006218059 (HARTLEY JOHN J [US], et al); | [Y]US2006225079 (NAYAK RANJIT K [US], et al); | [A]US2007112652 (RICKETTS JOHN A [US]); | [Y]US2008097932 (DYCK BILL [US], et al) | vom Anmelder | US2006225079 |