EP2352551 - WIEDERAUFLADBARE STIMULATIONSLEITUNG SOWIE SYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.04.2013 [2013/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Proteus Digital Health, Inc. 2600 Bridge Parkway, Suite 101 Redwood City, CA 94065 / US | [N/P] |
Frühere [2012/37] | Für alle benannten Staaten Proteus Digital Health, Inc. 2600 Bridge Parkway, Suite 101 Redwood City CA 94065 / US | ||
Frühere [2011/32] | Für alle benannten Staaten Proteus Biomedical, Inc. 2600 Bridge Parkway, Suite 101 Redwood City, CA 94065 / US | Erfinder | 01 /
ZDEBLICK, Mark 300 La Mesa Drive Portola Valley California 94028 / US | [2011/32] | Vertreter | Hylarides, Paul Jacques, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2012/07] | Hylarides, Paul Jacques, et al Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK The Hague / NL | ||
Frühere [2011/32] | Duxbury, Stephen, et al Arnold & Siedsma Pettenkoferstrasse 37 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09826858.4 | 13.11.2009 | [2011/32] | WO2009US64440 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080114443P | 13.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 114443 P | [2011/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010057026 | Datum: | 20.05.2010 | Sprache: | EN | [2010/20] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2352551 | Datum: | 10.08.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.05.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 19.08.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.03.2012 | Klassifikation | IPC: | A61N1/36, A61N1/05, A61N1/02 | [2011/32] | CPC: |
A61N1/05 (EP,US);
A61N1/025 (EP,US);
A61N1/36185 (EP,US);
A61N1/3787 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WIEDERAUFLADBARE STIMULATIONSLEITUNG SOWIE SYSTEM UND VERFAHREN DAFÜR | [2011/32] | Englisch: | RECHARGEABLE STIMULATION LEAD, SYSTEM, AND METHOD | [2011/32] | Französisch: | DISPOSITIF RECHARGEABLE DE STIMULATION, SYSTÈME ET PROCÉDÉ ASSOCIÉS | [2011/32] | Eintritt in die regionale Phase | 12.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.05.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 12.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/32] | 12.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.10.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/17] | 26.11.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2012 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2006058588 (ZDEBLICK MARK J [US]) [X] 1-8,11,12,14,15 * paragraphs [0013] - [0029] - [0052] , [0055] , [0066] - [7079] - [0086] , [0094] , [0166]; figures 1-3,16a,b,17 * [Y] 9,10,13; | [Y]US2005070982 (HERUTH KENNETH T [US], et al) [Y] 9 * paragraph [0026]; figures 3,4 *; | [Y]WO2007075974 (PROTEUS BIOMEDICAL INC [US], et al) [Y] 10 * page 65, line 10 - page 73, line 4; figures 31,35 *; | [Y]US2005154419 (WHITEHURST TODD K [US], et al) [Y] 10 * paragraph [0090]; figure 2 *; | [Y]WO2007120884 (PROTEUS BIOMEDICAL INC [US], et al) [Y] 13 * page 2, line 24 - page 3, line 2 * | Internationale Recherche | [Y]WO2007075974 (PROTEUS BIOMEDICAL INC [US], et al); | [Y]WO2007120884 (PROTEUS BIOMEDICAL INC [US], et al); | [X]US2006058588 (ZDEBLICK MARK J [US]); | [A]US2005070982 (HERUTH KENNETH T [US], et al) |