EP2376655 - GENETISCHE VARIANTEN DER MENSCHLICHEN KOGNITION UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG ALS DIAGNOSTISCHE UND THERAPEUTISCHE ZIELE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.08.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Children's Hospital Of Philadelphia Research Institute Abramson Research Center Suite 140, Office of Technology Transfer 3615 Civic Center Boulevard Philadelphia, PA 19104 / US | Für alle benannten Staaten Trustees of the University of Pennsylvania 3160 Market Street, Suite 200 Philadelphia, PA 19104 / US | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street Oakland, CA 94607-5200 / US | [2019/19] |
Frühere [2011/42] | Für alle benannten Staaten The Children's Hospital Of Philadelphia Research Institute Abramson Research Center Suite 140, Office of Technology Transfer 3615 Civic Center Boulevard Philadelphia, PA 19104 / US | ||
Für alle benannten Staaten The Trustees of The University of Pennsylvania 3160 Market Street, Suite 200 Philadelphia, PA 19104 / US | |||
Für alle benannten Staaten The Regents Of The University Of California 1111 Franklin Street Oakland, CA 94607-5200 / US | Erfinder | 01 /
HAKONARSON, Hakon 1877 Covered Bridge Road Malvern, PA 19355 / US | 02 /
ABRAHAMS, Brett 919 S. Le Doux Road Los Angeles, CA 90035 / US | 03 /
BUCAN, Maja 415 Curie Boulevard Philadelphia, PA 19104 / US | 04 /
GESCHWIND, Dan 423 Seventh Street Santa Monica, CA 90402 / US | 05 /
HERMAN, Edward 111 Park S, Apt 8B New Haven, CT 06511 / US | 06 /
WANG, Kai 2351 Crestline Drive Lansdale, PA 19446 / US | [2011/50] |
Frühere [2011/42] | 01 /
HAKONARSON, Hakon 1877 Covered Bridge Road Malvern, PA 19355 / US | ||
02 /
ABRAHAMS, Brett 919 S. Le Doux Road Los Angeles, CA 90035 / US | |||
03 /
BUCAN, Maja 415 Curie Boulevard Philadelphia, PA 19104 / US | |||
04 /
GESCHWIND, Dan 423 Seventh Street Santa Monica, CA 90402 / US | |||
05 /
HERMAN, Edward 5369 San Vicente Boulevard, 271 Los Angeles, CA 90019 / US | |||
06 /
WANG, Kai 2351 Crestline Drive Lansdale, PA 19446 / US | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2019/41] | Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | ||
Frühere [2011/42] | Cripps, Joanna Elizabeth Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09826923.6 | 16.11.2009 | [2019/41] | WO2009US64617 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080114921P | 14.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 114921 P | [2011/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010057112 | Datum: | 20.05.2010 | Sprache: | EN | [2010/20] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2376655 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.05.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2376655 | Datum: | 09.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.03.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.06.2017 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/6883, C07K14/705 | [2019/16] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/08 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P31/00 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07K14/705 (US);
|
Frühere IPC [2011/42] | C12Q1/68 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GENETISCHE VARIANTEN DER MENSCHLICHEN KOGNITION UND VERFAHREN ZU IHRER VERWENDUNG ALS DIAGNOSTISCHE UND THERAPEUTISCHE ZIELE | [2011/42] | Englisch: | GENETIC VARIANTS UNDERLYING HUMAN COGNITION AND METHODS OF USE THEREOF AS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TARGETS | [2011/42] | Französisch: | VARIANTS GÉNÉTIQUES INTERVENANT DANS LA COGNITION HUMAINE ET LEURS PROCÉDÉS D'UTILISATION COMME CIBLES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES | [2011/42] | Eintritt in die regionale Phase | 26.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.07.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 26.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.07.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 26.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/42] | 21.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.04.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.08.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.04.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 10.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/38] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Recherchengebühr nicht entrichtet wurde | 26.07.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.07.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | 26.07.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.07.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 26.07.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.07.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.11.2009 | AT | 09.10.2019 | CY | 09.10.2019 | CZ | 09.10.2019 | DK | 09.10.2019 | EE | 09.10.2019 | ES | 09.10.2019 | FI | 09.10.2019 | HR | 09.10.2019 | IT | 09.10.2019 | LT | 09.10.2019 | LV | 09.10.2019 | MC | 09.10.2019 | MK | 09.10.2019 | MT | 09.10.2019 | NL | 09.10.2019 | PL | 09.10.2019 | RO | 09.10.2019 | SE | 09.10.2019 | SI | 09.10.2019 | SK | 09.10.2019 | SM | 09.10.2019 | TR | 09.10.2019 | IE | 16.11.2019 | LU | 16.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | FR | 09.12.2019 | BG | 09.01.2020 | NO | 09.01.2020 | GR | 10.01.2020 | IS | 09.02.2020 | PT | 10.02.2020 | DE | 03.06.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/26] | HU | 16.11.2009 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CY | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
MT | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
TR | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2021/34] | HU | 16.11.2009 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CY | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
MT | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 16.11.2009 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CY | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 09.10.2019 | |
CY | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2020/48] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
FR | 09.12.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
DE | 03.06.2020 | ||
Frühere [2020/46] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
IE | 16.11.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/38] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AT | 09.10.2019 | |
CZ | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
LU | 16.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 09.10.2019 | |
LT | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NL | 09.10.2019 | |
NO | 09.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | NL | 09.10.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I] - M. Kusenda ET AL, "The role of rare structural variants in the genetics of autism spectrum disorders", Cytogenet Genome Res, doi:10.1159/000184690, (20080910), pages 36 - 43, URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920182/pdf/cgr0123-0036.pdf, (20130103), XP055048619 [I] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1159/000184690 | [I] - ROPERS ET AL, "Genetics of intellectual disability", CURRENT OPINION IN GENETICS & DEVELOPMENT, CURRENT BIOLOGY LTD, XX, vol. 18, no. 3, doi:10.1016/J.GDE.2008.07.008, ISSN 0959-437X, (20080601), pages 241 - 250, (20080828), XP025472460 [I] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2008.07.008 | [I] - COSTA E SILVA ET AL, "Autism, a brain developmental disorder: some new pathopysiologic and genetics findings", METABOLISM, CLINICAL AND EXPERIMENTAL, W.B. SAUNDERS CO., PHILADELPHIA, PA, US, vol. 57, ISSN 0026-0495, (20081001), pages S40 - S43, (20080916), XP025412926 [I] 1-7 * the whole document * | [I] - ST CLAIR DAVID, "Copy number variation and schizophrenia", SCHIZOPHRENIA BULLETIN, OXFORD UNIVERSITY PRESS, (20081105), vol. 35, no. 1, doi:10.1093/SCHBUL/SBN147, ISSN 0586-7614, pages 9 - 12, XP009123717 [I] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbn147 | [I] - THE AUTISM GENOME PROJECT CONSORTIUM ET AL, "Genome-wide linkage analyses of quantitative and categorical autism sub-phenotypes", BIOLOGICAL PSYCHIATRY, ELSEVIER SCIENCE, NEW YORK, NY; US, vol. 64, no. 7, doi:10.1016/J.BIOPSYCH.2008.05.023, ISSN 0006-3223, (20081001), pages 561 - 570, (20080716), XP026046033 [I] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.05.023 | [X] - Samuel Levy ET AL, "The Diploid Genome Sequence of an Individual Human", doi:10.1371/journal.pbio, (20071001), URL: http://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.0050254&type=printable, (20170127), XP055339811 [X] 10-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0050254 | [X] - Anonymous, "esv1634494 - dbVar Variant - NCBI", (20071001), URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar/variants/esv1634494/, (20170127), XP055339813 [X] 10,11 * the whole document * | [X] - Agilent, "Open to Anything: The Agilent Genomics Portfolio", (20080601), URL: http://www.agilent.com/cs/library/brochures/IBS-231 genomics catalog mech FINAL.pdf, (20170127), XP055339867 [X] 12 * page 11 * | Internationale Recherche | [Y]US2005209181 (AKIL HUDA [US], et al) [Y] 1-8 * para [0043], [0057], [0138], [0151]-[0152], [0276], Table 22, pg 88 *; | [A]US2006051786 (AKIL HUDA [US], et al) [A] 1-8; | [Y] - SEO et al., "An accurate method for quantifying and analyzing copy number variation in porcine KIT by an oligonucleotide ligation assay.", BMC Genet., (20070000), vol. 8, pages 1 - 11, XP021032607 [Y] 1-8 * ; Abstract * | [A] - MARSHALL et al., "Structural variation of chromosomes in autism spectrum disorder.", Am. J. Hum. Genet., (20080200), vol. 82, no. 2, doi:doi:10.1016/j.ajhg.2007.12.009, pages 477 - 488, XP 002637348 [A] 1-8 | [A] - KUOKKANEN et al., "Genomewide scan of multiple sclerosis in Finnish multiplex families.", Am. J. Hum. Genet., (19971200), vol. 61, no. 6, pages 1379 - 1387, XP 055276648 [A] 1-8 | [A] - CHARDENOT et al., "Expression profile and up-regulation of PRAX-1 mRNA by antidepressant treatment in the rat brain.", Mol. Pharmacol., (20020000), vol. 62, no. 6, pages 1314 - 1320, XP 055276650 [A] 1-8 | [A] - GALLIEGUE et al., "Cloning and characterization of PRAX-1. A new protein that specifically interacts with the peripheral benzodiazepine receptor.", J. Biol. Chem., (19990000), vol. 274, no. 5, pages 2938 - 2952, XP 002122735 [A] 1-8 | [XP] - BUCAN et al., "Genome-wide analyses of exonic copy number variants in a family-based study point to novel autism susceptibility genes.", PLoS Genet., (20090600), vol. 5, no. 6, pages 1 - 12, XP 009140103 [XP] 1-8 |