24.06.2016 |
Zurückweisung der Anmeldung |
veröffentlicht am 27.07.2016 [2016/30] |
07.03.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung |
|
07.03.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung |
|
13.11.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
11.03.2015 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
13.11.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.01.2014 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
20.11.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.11.2013 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
15.07.2013 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
12.07.2013 |
Erster Prüfungsbericht |
|
27.02.2013 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.11.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.07.2012 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] |
27.07.2012 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] |
27.07.2012 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] |
17.11.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.08.2011 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 07.09.2011 [2011/36] |
05.08.2011 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 07.09.2011 [2011/36] |
01.08.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.07.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.07.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
12.07.2011 |
Neuer Eintrag: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
11.06.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.05.2010 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|