Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 08.03.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 23.05.2011 | Recherchengebühr entrichtet | | 23.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 23.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 07.09.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20110523 | | Datum des Ereignisses: | 07.09.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 07.09.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL BA RS | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C07D 213/70 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C07D 213/64 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A01N 43/42 20060101AFI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C07D 237/14 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 20120730 | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C07D 213/72 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 31/50 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61K 31/44 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | C07D 213/71 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 29.08.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | A61P 27/06 20060101ALI20120724BHEP | | Datum des Ereignisses: | 14.08.2013 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20130716 | | Datum des Ereignisses: | 27.07.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION REFUSED | Effective DATE: | 20160121 | | Datum des Ereignisses: | 21.01.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R003 | Code Expl.: | -REFUSAL DECISION NOW FINAL | | Datum des Ereignisses: | 05.08.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 24.06.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN REFUSED | |