EP2362730 - ADAMANTYL-BENZAMID-VERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 24.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 27.07.2016 [2016/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten High Point Pharmaceuticals, LLC 4170 Mendenhall Oaks Parkway High Point, NC 27265 / US | [2011/36] | Erfinder | 01 /
POLISETTI, Dharma Rao 3741 Deerfield Street High Point North Carolina 27265 / US | 02 /
GUPTA, Suparna 2518 Brandt Forest Court Greensboro North Carolina 27455 / US | 03 /
EBDRUP, Soren Nymarksvej 11 DK-4000 Roskilde / DK | [2011/36] | Vertreter | Cooke, Richard Spencer, et al Elkington and Fife LLP Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA / GB | [N/P] |
Frühere [2011/36] | Cooke, Richard Spencer, et al Elkington and Fife LLP Thavies Inn House 3-4 Holborn Circus London EC1N 2HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09828106.6 | 17.11.2009 | WO2009US64776 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080116810P | 21.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 116810 P | [2011/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010059618 | Datum: | 27.05.2010 | Sprache: | EN | [2010/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2362730 | Datum: | 07.09.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.05.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.05.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2012 | Klassifikation | IPC: | A01N43/42, A61K31/44, A61K31/50, C07D213/64, C07D213/70, C07D213/71, C07D213/72, C07D237/14, A61P27/06 | [2012/35] | CPC: |
A61K31/44 (EP,KR,US);
C07D213/64 (KR);
A61P25/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P27/06 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07D213/643 (EP,KR,US);
C07D213/70 (EP,KR,US);
C07D213/71 (EP,KR,US);
C07D213/74 (EP,KR,US);
|
Frühere IPC [2011/36] | A01N43/42, A61K31/44 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | AL | 23.05.2011 | BA | 23.05.2011 | RS | 23.05.2011 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADAMANTYL-BENZAMID-VERBINDUNGEN | [2011/36] | Englisch: | ADAMANTYL BENZAMIDE COMPOUNDS | [2011/36] | Französisch: | ADAMANTYLBENZAMIDES | [2011/36] | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 23.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/36] | 26.02.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.01.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.01.2016 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/30] | 21.01.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung | 08.03.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2016/30] | 08.03.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.07.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2004056745 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV [BE], et al) [Y] 1-14 * abstract * * page 29, paragraph last *; | [IY]WO2008101914 (TRANSTECH PHARMA [US], et al) [I] 1-14 * abstract * * page 71, lines 8-12 * * embodiment 203; page 108 * * page 43, lines 30-31,34-35, * * claims 1,12,13,14,16 * [Y] 1-14; | [Y] - ROHDE J J ET AL, "DISCOVERY AND METABOLIC STABILIZATION OF POTENT AND SELECTIVE 2-AMINO-N-(ADAMANT-2-YL) ACETAMINE 11BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 1 INHIBITORS", JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, (20061213), vol. 50, no. 1, doi:10.1021/JM0609364, ISSN 0022-2623, pages 149 - 164, XP002497957 [Y] 1-14 * abstract * * page 153; tables 2,4 * * page 156, column l, paragraph last - column r, paragraph first * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/jm0609364 | [Y] - SORENSEN B ET AL, "Adamantane 11-beta-HSD-1 inhibitors: Application of an isocyanide multicomponent reaction", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, PERGAMON, ELSEVIER SCIENCE, GB, vol. 16, no. 23, ISSN 0960-894X, (20061201), pages 5958 - 5962, (20061201), XP027966030 [Y] 1-14 * abstract * * page 5960; table 1 * * page 5961, column l, paragraph 2 * | Internationale Recherche | [Y]US5786379 (BERNARDON JEAN-MICHEL [FR]); | [Y]WO2008101886 (TRANSTECH PHARMA [US], et al); | [Y]WO2008101907 (TRANSTECH PHARMA [US], et al) | vom Anmelder | US4166452 | US4265874 | US4356108 | EP0214826 | EP0368187 | EP0481522 | US5504188 | EP0705275 | WO9726265 | EP0792290 | WO9741097 | WO9808871 | WO9901423 | WO9903861 | WO9919313 | WO0190090 | WO0190091 | WO0190092 | WO0190093 | WO0190094 | WO2004089470 | WO2004089415 | WO2004089416 | - J. PHARM. SCI., (1977), vol. 66, page 2 |