EP2383082 - ROBOTERHAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten National University Corporation Nara Institute of Science and Technology 8916-5, Takayamacho Ikoma-shi, Nara 630-0192 / JP | [2011/44] | Erfinder | 01 /
KURITA Yuichi c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8916-5 Takayama-cho Ikoma-shi Nara 630-0192 / JP | 02 /
IKEDA Atsutoshi c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8916-5 Takayama-cho Ikoma-shi Nara 630-0192 / JP | 03 /
ONO Yasuhiro c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8916-5 Takayama-cho Ikoma-shi Nara 630-0192 / JP | 04 /
OGASAWARA Tsukasa c/o NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 8916-5 Takayama-cho Ikoma-shi Nara 630-0192 / JP | [2011/44] | Vertreter | Fleck, Hermann-Josef Jeck, Fleck & partner mbB Patentanwälte Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | [N/P] |
Frühere [2011/44] | Fleck, Hermann-Josef Klingengasse 2 71665 Vaihingen/Enz / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09830450.4 | 03.12.2009 | [2015/41] | WO2009JP70312 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080308303 | 03.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008308303 | [2011/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010064684 | Datum: | 10.06.2010 | Sprache: | JA | [2010/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2383082 | Datum: | 02.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2383082 | Datum: | 07.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.06.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.05.2014 | Klassifikation | IPC: | B25J15/08 | [2011/44] | CPC: |
B25J15/0009 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/41] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROBOTERHAND | [2011/44] | Englisch: | ROBOT HAND | [2011/44] | Französisch: | MAIN DE ROBOT | [2011/44] | Eintritt in die regionale Phase | 04.07.2011 | Übersetzung eingereicht | 04.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.07.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 04.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/44] | 27.11.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.08.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.08.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.08.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 08.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.12.2009 | AT | 07.10.2015 | BE | 07.10.2015 | BG | 07.10.2015 | CY | 07.10.2015 | CZ | 07.10.2015 | DK | 07.10.2015 | EE | 07.10.2015 | ES | 07.10.2015 | FI | 07.10.2015 | HR | 07.10.2015 | IT | 07.10.2015 | LT | 07.10.2015 | LV | 07.10.2015 | MC | 07.10.2015 | MK | 07.10.2015 | MT | 07.10.2015 | NL | 07.10.2015 | PL | 07.10.2015 | RO | 07.10.2015 | SE | 07.10.2015 | SI | 07.10.2015 | SK | 07.10.2015 | SM | 07.10.2015 | TR | 07.10.2015 | IE | 03.12.2015 | LU | 03.12.2015 | CH | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | GB | 07.01.2016 | NO | 07.01.2016 | GR | 08.01.2016 | IS | 07.02.2016 | PT | 08.02.2016 | [2018/30] |
Frühere [2017/39] | HU | 03.12.2009 | |
AT | 07.10.2015 | ||
BE | 07.10.2015 | ||
BG | 07.10.2015 | ||
CY | 07.10.2015 | ||
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
MT | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
TR | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
GB | 07.01.2016 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 07.10.2015 | |
BE | 07.10.2015 | ||
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
GB | 07.01.2016 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SI | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
GB | 07.01.2016 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/47] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
GB | 07.01.2016 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/46] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/45] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
IE | 03.12.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
DK | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
SM | 07.10.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
EE | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
RO | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
SK | 07.10.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 07.10.2015 | |
CZ | 07.10.2015 | ||
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
LU | 03.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 07.10.2015 | |
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
MC | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 07.10.2015 | |
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
LV | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 07.10.2015 | |
ES | 07.10.2015 | ||
FI | 07.10.2015 | ||
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
PL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
GR | 08.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
PT | 08.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 07.10.2015 | |
HR | 07.10.2015 | ||
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
SE | 07.10.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 07.10.2015 | |
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
NL | 07.10.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
IS | 07.02.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 07.10.2015 | |
IT | 07.10.2015 | ||
LT | 07.10.2015 | ||
NO | 07.01.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 07.10.2015 | |
LT | 07.10.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JP2004130405 (INCS INC) [X] 1,3-13 * the whole document *[I] 2 | Internationale Recherche | [A]JP3245095B (HARUHISA KAWASAKI); | [A]JP2005066803 (NARA INST SCIENCE & TECHNOLOGY); | [A]JP2006281380 (JAPAN SCIENCE & TECH AGENCY, et al) | vom Anmelder | JP3245095B | JP2005066803 |