EP2379870 - MOTOR MIT ÄUSSERER VERBRENNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/43] | MOTOR MIT ?USSERER VERBRENNUNG | ||
[2011/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.02.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Innovative Technological Systems S.R.L. Via dell'Artigianato, 58 34070 Fogliano Redipuglia (GO) / IT | [2018/27] |
Frühere [2018/08] | Für alle benannten Staaten Innovative Technological Systems Di Fontana Claudio Via Monte Cosich 3/A 34077 Ronchi dei Legionari / IT | ||
Frühere [2011/43] | Für alle benannten Staaten Innovative Technological Systems Di Fontana Claudio Via XXV Aprile 13 34074 Monfalcone / IT | Erfinder | 01 /
GENTILE, Davide Strada del Friuli, 457 I-34136 Trieste / IT | [2011/43] | Vertreter | Petraz, Davide Luigi, et al GLP S.r.l. Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [2018/11] |
Frühere [2011/43] | Petraz, Davide Luigi, et al GLP Srl Piazzale Cavedalis, 6/2 33100 Udine / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09831293.7 | 16.12.2009 | [2018/11] | WO2009IB07787 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2008UD00266 | 19.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT UD20080266 | [2011/43] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010070428 | Datum: | 24.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/25] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2379870 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2379870 | Datum: | 14.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.09.2010 | Klassifikation | IPC: | F02G1/043, F02G1/045 | [2011/43] | CPC: |
F02G1/045 (EP,US);
F02G1/043 (EP,US);
F02G2243/30 (EP,US);
F02G2244/00 (EP,US);
F02G2270/55 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/11] | Erstreckungsstaaten | AL | 18.07.2011 | BA | 18.07.2011 | RS | 18.07.2011 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MOTOR MIT ÄUSSERER VERBRENNUNG | [2011/45] | Englisch: | EXTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2011/43] | Französisch: | MOTEUR À COMBUSTION EXTERNE | [2011/43] |
Frühere [2011/43] | MOTOR MIT ?USSERER VERBRENNUNG | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.2009 | Übersetzung eingereicht | 18.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 03.07.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.12.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.12.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.12.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.07.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 17.12.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 16.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.12.2009 | AT | 14.03.2018 | CY | 14.03.2018 | CZ | 14.03.2018 | DK | 14.03.2018 | EE | 14.03.2018 | ES | 14.03.2018 | FI | 14.03.2018 | HR | 14.03.2018 | LT | 14.03.2018 | LV | 14.03.2018 | MC | 14.03.2018 | MK | 14.03.2018 | NL | 14.03.2018 | PL | 14.03.2018 | RO | 14.03.2018 | SI | 14.03.2018 | SK | 14.03.2018 | SM | 14.03.2018 | TR | 14.03.2018 | BG | 14.06.2018 | NO | 14.06.2018 | GR | 15.06.2018 | IS | 14.07.2018 | PT | 16.07.2018 | GB | 16.12.2018 | LU | 16.12.2018 | MT | 16.12.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 16.12.2009 | |
AT | 14.03.2018 | ||
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
MK | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
TR | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
MT | 16.12.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 16.12.2009 | |
AT | 14.03.2018 | ||
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
TR | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
MT | 16.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
TR | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
MT | 16.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
MT | 16.12.2018 | ||
Frühere [2020/03] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
GB | 16.12.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
MC | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/39] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
LU | 16.12.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SI | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
DK | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
PT | 16.07.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
SM | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 14.03.2018 | |
CY | 14.03.2018 | ||
CZ | 14.03.2018 | ||
EE | 14.03.2018 | ||
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
PL | 14.03.2018 | ||
RO | 14.03.2018 | ||
SK | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
Frühere [2018/45] | CY | 14.03.2018 | |
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
NL | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 14.03.2018 | |
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
LV | 14.03.2018 | ||
BG | 14.06.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 14.03.2018 | |
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
GR | 15.06.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 14.03.2018 | |
ES | 14.03.2018 | ||
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 14.03.2018 | |
FI | 14.03.2018 | ||
HR | 14.03.2018 | ||
LT | 14.03.2018 | ||
NO | 14.06.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4228656 (FROSCH ROBERT A ADMINISTRATOR, et al) [A] 1* abstract *; | [A]US4240256 (FROSCH ROBERT A [US], et al) [A] 1 * abstract *; | [A]JP2005054640 (SAKUSHIYON GAS KIKAN SEISAKUSH) [A] 1 * abstract *; | [A]WO2007114087 (ISUZU MOTORS LTD [JP], et al) [A] 1; | EP2006524 [ ] (ISUZU MOTORS LTD [JP]) [ ] * paragraph [0025] * |