EP2380562 - OSMOTISCHE PUMPEN-TABLETTE MIT KONTROLLIERTER FREISETZUNG UND GLEITSCHICHT UND IHRE HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.12.2014 [2014/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Beijing Kexin Bicheng Biomedical Technology Development Co., Ltd. Room 1410, Weixing Building No 63 Zhichun Road Haidian Beijing 100190 / CN | [2011/43] | Erfinder | 01 /
JIANG, Haisong Room 1410, Weixing Building No. 63 Zhichun Road Haidian District Beijing 100190 / CN | 02 /
WANG, Jingang Room 1410, Weixing Building No. 63 Zhichun Road Haidian District Beijing 100190 / CN | [2011/43] | Vertreter | Potter Clarkson Chapel Quarter Mount Street Nottingham NG1 6HQ / GB | [N/P] |
Frühere [2013/37] | Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | ||
Frühere [2011/43] | Crowhurst, Charlotte Waveney Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09832823.0 | 16.12.2009 | WO2009CN01473 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN200810239714 | 16.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN200810239714 | [2011/43] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010069141 | Datum: | 24.06.2010 | Sprache: | ZH | [2010/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2380562 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 24.06.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.2013 | Klassifikation | IPC: | A61K9/22, A61K9/28, A61K31/4422, A61P9/10, A61K9/00 | [2013/50] | CPC: |
A61K9/0004 (EP,US);
A61K31/4422 (EP,US);
A61P9/10 (EP);
A61P9/12 (EP)
|
Frühere IPC [2011/43] | A61K9/22, A61K9/28, A61K31/4422, A61P9/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OSMOTISCHE PUMPEN-TABLETTE MIT KONTROLLIERTER FREISETZUNG UND GLEITSCHICHT UND IHRE HERSTELLUNG | [2011/43] | Englisch: | A CONTROLLED-RELEASED OSMOTIC PUMP TABLET WITH LUBRICATING LAYER AND THE PREPARATION THEREOF | [2011/43] | Französisch: | COMPRIME DE POMPE OSMOTIQUE A LIBERATION CONTROLEE COMPRENANT UNE COUCHE LUBRIFIANTE ET PROCEDE DE PREPARATION ASSOCIE | [2011/43] | Eintritt in die regionale Phase | 29.06.2011 | Übersetzung eingereicht | 29.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.06.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 29.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 07.06.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/49] | 17.07.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2013 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5190765 (JAO FRANK [US], et al) [A] 1-14* examples 10-12 *; | [X]WO0025753 (ALZA CORP [US]) [X] 1-8,10,11,13,14 * page 10, line 2 - page 11, line 5 * * page 12, line 23 - page 14, line 5 * * page 16, line 11 - page 18, line 19 * * page 25, line 25 - page 28, line 10 * * page 30, line 8 - page 31, line 5 * * examples 1-8 * * claim - *; | [XI]WO2005030182 (ALZA CORP [US], et al) [X] 1-8,10,11,13,14 * page 43, paragraph 145 - page 47, paragraph 151 * * page 49, paragraph 155 - page 53, paragraph 167 * * page 55, paragraph 173 - page 56, paragraph 174 * * examples 1-7 * * claim - * [I] 9,12 | Internationale Recherche | [A]CN1931167 (GUAGNZHOU BEI S PHARMACEUTICAL [CN]); | [X]US2007166381 (REYES IRAN [US], et al); | [A]CN101128190 (CTC BIO INC [KR]); | [A]CN101167700 (BEIJING HONGLIN PHARMACY CO LT [CN]) |