EP2376706 - VERBESSERTER FASERSTOFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/42] | VERBESSERTE FASERANWENDUNG | ||
[2013/41] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Papyrus Technology Pty Ltd Ground Floor Elizabeth House 231 North Terrace Adelaide, South Australia 5000 / AU | [2011/42] | Erfinder | 01 /
AZER, Ramy, Abraham 35-37 Stirling Street Thebarton South Australia 5031 / AU | [2011/42] | Vertreter | Finnie, Peter John Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [2011/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09833945.0 | 24.12.2009 | WO2009AU01703 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20080906622 | 24.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2008906622 | [2011/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010071945 | Datum: | 01.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2376706 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2376706 | Datum: | 26.03.2014 | Sprache: | EN | [2014/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 01.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2012 | Klassifikation | IPC: | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00, D21B1/06, D21H15/06 | [2013/41] | CPC: |
D21H11/12 (EP,US);
D21B1/061 (EP,US);
D21H15/06 (EP,US);
Y10T83/0267 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/19] | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00, D21B1/06 | ||
Frühere IPC [2011/42] | D21H11/12, D21B1/30, D21B1/04, D21C3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2014/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTER FASERSTOFF | [2013/41] | Englisch: | IMPROVED FIBRE FURNISH | [2011/42] | Französisch: | PATE DE FIBRE AMÉLIORÉE | [2013/42] |
Frühere [2011/42] | VERBESSERTE FASERANWENDUNG | ||
Frühere [2011/42] | COMPOSITION DE FABRICATION FIBREUSE AMÉLIORÉE | Eintritt in die regionale Phase | 15.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.07.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 15.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/42] | 02.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.10.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.12.2009 | AT | 26.03.2014 | BE | 26.03.2014 | CY | 26.03.2014 | CZ | 26.03.2014 | DK | 26.03.2014 | EE | 26.03.2014 | ES | 26.03.2014 | FI | 26.03.2014 | HR | 26.03.2014 | IT | 26.03.2014 | LT | 26.03.2014 | LV | 26.03.2014 | MC | 26.03.2014 | MK | 26.03.2014 | MT | 26.03.2014 | NL | 26.03.2014 | PL | 26.03.2014 | RO | 26.03.2014 | SE | 26.03.2014 | SI | 26.03.2014 | SK | 26.03.2014 | SM | 26.03.2014 | TR | 26.03.2014 | BG | 26.06.2014 | NO | 26.06.2014 | GR | 27.06.2014 | IS | 26.07.2014 | PT | 28.07.2014 | IE | 24.12.2014 | LU | 24.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2018/30] |
Frühere [2016/33] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
MT | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 24.12.2009 | |
AT | 26.03.2014 | ||
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
TR | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
GR | 27.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/27] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
MC | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
SM | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
IE | 24.12.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SI | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
LU | 24.12.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
IT | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
DK | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
PT | 28.07.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 26.03.2014 | |
BE | 26.03.2014 | ||
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Frühere [2014/50] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
ES | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
NL | 26.03.2014 | ||
PL | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
SK | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Frühere [2014/49] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
RO | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
IS | 26.07.2014 | ||
Frühere [2014/48] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
CZ | 26.03.2014 | ||
EE | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
BG | 26.06.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/47] | BE | 26.03.2014 | |
CY | 26.03.2014 | ||
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/46] | BE | 26.03.2014 | |
FI | 26.03.2014 | ||
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/41] | FI | 26.03.2014 | |
HR | 26.03.2014 | ||
LT | 26.03.2014 | ||
LV | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/37] | FI | 26.03.2014 | |
LT | 26.03.2014 | ||
SE | 26.03.2014 | ||
NO | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 26.03.2014 | |
NO | 26.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]WO2006029469 (PAPYRUS AUSTRALIA LTD [AU], et al) [XD] 1-3,5-7,9-16 * the whole document *; | [X]WO2008003121 (BURTON RUSSELL LESLIE [AU]) [X] 1,2,4,8,9,11-13,15-17 * page 7, line 5 - line 9; figures 1,9; claims 12,13,23 *; | [X]JP2002339281 (MIKI TOKUSHU PAPER MFG CO LTD) [X] 1,9,13 * paragraph [0026] * | Internationale Recherche | [X]WO2008003121 (BURTON RUSSELL LESLIE [AU]); | [X]BRPI0601860 (FONZAGHI ERIKA BOSCOLO [BR], et al); | [X]WO2006029469 (PAPYRUS AUSTRALIA LTD [AU], et al); | [A]JP2002339281 (MIKI TOKUSHU PAPER MFG CO LTD); | [A]GB2283989 (JIN YUAN PAPER CORP [TW]); | [A]JPS5673191 (ISEKI AGRICULT MACH) | vom Anmelder | WO2006029469 | US1981883 |