EP2362469 - GITTERPLATTE FÜR EINE BLEIBATTERIE, POLPLATTE UND MIT DIESER POLPLATTE AUSGESTATTETE BLEIBATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.04.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: PT | veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Chemical Co., Ltd. 9-2, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6606 / JP | [2017/08] |
Frühere [2011/35] | Für alle benannten Staaten Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1, Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | Erfinder | 01 /
WAKATABE, Hiroyuki c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | 02 /
MITANI, Katsura c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | 03 /
SANO, Shinichi c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | 04 /
HIROSE, Yoshikazu c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | 05 /
SHIMOURA, Ichiro c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | [2017/22] |
Frühere [2011/35] | 01 /
WAKATABE, Hiroyuki c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co. Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | ||
02 /
MITANI, Katsura c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co. Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | |||
03 /
SANO, Shinichi c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co. Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | |||
04 /
HIROSE, Yoshikazu c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co. Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | |||
05 /
SHIMOURA, Ichiro c/o Shin-Kobe Electric Machinery Co. Ltd. 8-1 Akashi-cho Chuo-ku Tokyo 104-0044 / JP | Vertreter | Wilson Gunn Blackfriars House The Parsonage 5th Floor Manchester M3 2JA / GB | [2012/10] |
Frühere [2011/35] | Wilson Gunn 5th Floor Blackfriars House The Parsonage Manchester M3 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09834399.9 | 21.12.2009 | [2017/22] | WO2009JP07068 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080325156 | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008325156 | JP20090222402 | 28.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009222402 | [2011/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010073588 | Datum: | 01.07.2010 | Sprache: | JA | [2010/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2362469 | Datum: | 31.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2362469 | Datum: | 31.05.2017 | Sprache: | EN | [2017/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 01.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.08.2013 | Klassifikation | IPC: | H01M10/06, H01M4/73 | [2017/15] | CPC: |
H01M4/73 (EP,KR,US);
H01M10/06 (EP,US);
H01M10/12 (KR);
H01M4/14 (KR);
H01M4/72 (US);
Y02E60/10 (EP,KR,US);
Y10T29/10 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2011/35] | H01M4/73 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/22] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GITTERPLATTE FÜR EINE BLEIBATTERIE, POLPLATTE UND MIT DIESER POLPLATTE AUSGESTATTETE BLEIBATTERIE | [2011/35] | Englisch: | LATTICE PLATE FOR LEAD STORAGE BATTERY, POLE PLATE AND LEAD STORAGE BATTERY PROVIDED WITH THIS POLE PLATE | [2011/35] | Französisch: | PLAQUE EN TREILLIS POUR BATTERIE D'ACCUMULATEUR AU PLOMB, PLAQUE POLAIRE ET BATTERIE D'ACCUMULATEUR AU PLOMB MUNIE DE CETTE PLAQUE POLAIRE | [2011/35] | Eintritt in die regionale Phase | 09.03.2011 | Übersetzung eingereicht | 09.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.03.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 09.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.06.2010 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 09.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/35] | 17.03.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.04.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.04.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.04.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2014 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   20.01.2015 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2009 | AT | 31.05.2017 | CY | 31.05.2017 | CZ | 31.05.2017 | DK | 31.05.2017 | EE | 31.05.2017 | ES | 31.05.2017 | FI | 31.05.2017 | HR | 31.05.2017 | LT | 31.05.2017 | LV | 31.05.2017 | MC | 31.05.2017 | MK | 31.05.2017 | NL | 31.05.2017 | PL | 31.05.2017 | PT | 31.05.2017 | RO | 31.05.2017 | SE | 31.05.2017 | SI | 31.05.2017 | SK | 31.05.2017 | SM | 31.05.2017 | TR | 31.05.2017 | BG | 31.08.2017 | NO | 31.08.2017 | GR | 01.09.2017 | IS | 30.09.2017 | IE | 21.12.2017 | LU | 21.12.2017 | MT | 21.12.2017 | BE | 31.12.2017 | CH | 31.12.2017 | LI | 31.12.2017 | FR | 02.01.2018 | [2020/27] |
Frühere [2020/15] | HU | 21.12.2009 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
MK | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
TR | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 21.12.2009 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
MK | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 21.12.2009 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CY | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 21.12.2009 | |
AT | 31.05.2017 | ||
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
MC | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
CH | 31.12.2017 | ||
LI | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
BE | 31.12.2017 | ||
FR | 02.01.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
IE | 21.12.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
LU | 21.12.2017 | ||
MT | 21.12.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SI | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
PL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
SM | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 31.05.2017 | |
CZ | 31.05.2017 | ||
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
RO | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
SK | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 31.05.2017 | |
DK | 31.05.2017 | ||
EE | 31.05.2017 | ||
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
NL | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
LV | 31.05.2017 | ||
SE | 31.05.2017 | ||
BG | 31.08.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 31.05.2017 | |
ES | 31.05.2017 | ||
FI | 31.05.2017 | ||
HR | 31.05.2017 | ||
LT | 31.05.2017 | ||
NO | 31.08.2017 | ||
GR | 01.09.2017 | ||
IS | 30.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2625574 (LEONARD FULLER) [A] 1-13 * column 3, line 32 - column 4, line 26; figures 2,5 *; | [X]US3989539 (GRABB NICHOLAS G) [X] 1,12,13 * column 2, line 58 - column 4, line 54; figures 1-3 *; | [A]JPS63160168 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [A] 1-13 * abstract *; | [A]WO0104978 (JOHNSON CONTROLS TECH CO [US])[A] 1-13; | [A]US6300003 (MISRA SUDHAN S [US], et al) [A] 1-13 * column 18, line 64 - column 22, line 32; figures 14,21,22 * | Internationale Recherche | [Y]JPH02114451 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JPH04162358 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY); | [A]JPH07235307 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY); | [Y]JP2001273905 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY) | vom Anmelder | JPH04171666 | JP2001332268 |