EP2370382 - VERFAHREN MIT TRENNWAND-DESTILLATIONSSÄULEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.2016 [2016/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fina Technology, Inc. P.O. Box 674412 Houston, TX 77267-4412 / US | [2011/40] | Erfinder | 01 /
BUTLER, James, R. 422 Jessamine Way League City TX 77573 / US | [2011/40] | Vertreter | Raboin, Jean-Christophe, et al Total Research & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE | [N/P] |
Frühere [2013/25] | Leyder, Francis Total Reseach & Technology Feluy Zone Industrielle C 7181 Seneffe / BE | ||
Frühere [2011/40] | Neel, Henry Total Petrochemicals Research Feluy Patent Department Zone Industrielle C 7181 Seneffe (Feluy) / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09836984.6 | 21.12.2009 | WO2009US68900 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080347922 | 31.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 347922 | [2011/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010078098 | Datum: | 08.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2370382 | Datum: | 05.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.2012 | Klassifikation | IPC: | C08F112/08, C08F2/01, C07C7/04, C07C15/46, C07C15/073, // C07C15/04, C07C15/06 | [2012/24] | CPC: |
C07C7/04 (EP,KR,US);
B01D3/141 (EP,US);
C07C15/073 (KR);
C07C15/46 (KR);
C08F112/08 (EP,KR,US);
Y02P20/582 (EP,US);
Y10S585/921 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C7/04, C07C15/04 (EP,US);
C07C7/04, C07C15/06 (US,EP);
C07C7/04, C07C15/073 (US,EP);
C07C7/04, C07C15/46 (US,EP); |
Frühere IPC [2011/40] | C07C15/04, C07C15/06, C07C15/08, C07C15/02, C08F112/08, C08F2/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN MIT TRENNWAND-DESTILLATIONSSÄULEN | [2011/40] | Englisch: | PROCESSES USING DIVIDING WALL DISTILLATION COLUMN | [2011/40] | Französisch: | PROCÉDÉS METTANT EN UVRE UNE COLONNE DE DISTILLATION À SÉPARATION INTERNE | [2011/40] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/40] | 19.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.04.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.08.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/50] | 01.08.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/50] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.04.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2012 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.02.2013 | 31.12.2015 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]US2008293983 (SCHULTZ MICHAEL A [US], et al) [X] 14-17 * figure - * [Y] 1-13; | [XY]US2008289946 (SCHULTZ MICHAEL A [US], et al) [X] 14-17 * figure - * [Y] 1-13; | [A]WO2006136255 (UHDE GMBH [DE], et al) [A] 1-17 * figure - * | Internationale Recherche | [X]US2471134 (WRIGHT RICHARD O); | [X]US2008293985 (SCHULTZ MICHAEL A [US], et al) |