EP2397035 - ANTIBAKTERIELLES MITTEL UND VERFAHREN ZU SEINER VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.02.2015 [2015/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KANEKA CORPORATION 2-3-18, Nakanoshima Kita-ku Osaka / JP | Für alle benannten Staaten Osaka Municipal Technical Research Institute 6-50, Morinomiya 1-chome Joto-ku Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | [N/P] |
Frühere [2013/31] | Für alle benannten Staaten KANEKA CORPORATION 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku Osaka / JP | ||
Für alle benannten Staaten Osaka Municipal Technical Research Institute 6-50, Morinomiya 1-chome Joto-ku Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | |||
Frühere [2011/51] | Für alle benannten Staaten Kaneka Corporation 2-4, Nakanoshima 3-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8288 / JP | ||
Für alle benannten Staaten Osaka Municipal Technical Research Institute 6-50, Morinomiya 1-chome Joto-ku Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | Erfinder | 01 /
YAMASHITA Kenji c/o KANEKA CORPORATION,1-1 Torikainishi 5-chome Settsu-shi, Osaka 566-0072 / JP | 02 /
OMOTO Takashi c/o OSAKA MUNICIPAL TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE, 6-50 Morinomiya 1-chome Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | 03 /
MORIYOSHI Kunihiko c/o OSAKA MUNICIPAL TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE, 6-50 Morinomiya 1-chome Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | 04 /
KAWANO Hiroaki c/o OSAKA MUNICIPAL TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE, 6-50 Morinomiya 1-chome Joto-ku, Osaka-shi, Osaka 536-8553 / JP | [2011/51] | Vertreter | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2011/51] | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09841507.8 | 10.09.2009 | WO2009JP65839 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090056622 | 10.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009056622 | [2011/51] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010103682 | Datum: | 16.09.2010 | Sprache: | JA | [2010/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2397035 | Datum: | 21.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.09.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2012 | Klassifikation | IPC: | A01N59/16, A01N59/06, A01N59/20, A01P3/00, A01N25/08, A01N25/10 | [2012/36] | CPC: |
A01N59/16 (EP,US)
| C-Set: |
A01N59/16, A01N2300/00 (US,EP);
A01N59/16, A01N25/08, A01N25/10, A01N59/06, A01N59/26 (EP,US) |
Frühere IPC [2011/51] | A01N59/16, A01N59/06, A01N59/20, A01N61/00, A01P3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTIBAKTERIELLES MITTEL UND VERFAHREN ZU SEINER VERWENDUNG | [2011/51] | Englisch: | ANTIBACTERIAL AGENT AND METHOD FOR USING SAME | [2011/51] | Französisch: | AGENT ANTIBACTÉRIEN ET PROCÉDÉ POUR L'UTILISATION DE CELUI-CI | [2011/51] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2011 | Übersetzung eingereicht | 14.09.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 14.09.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/51] | 21.02.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.08.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/09] | 10.10.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/09] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.04.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2002293705 ; | [Y]EP2031011 (KANEKA CORP [JP]) [Y] 5,12 * paragraphs [0003] , [ 0006] , [ 0007] , [ 0014] , [ 0061] , [ 0140] - [0155] - [ 0169] - [0171] *; | [A] - B K THENG ET AL, "SURFACE PROPERTIES OF ALLOPHANE, HALLOYSITE, AND IMOGOLITE", CLAYS AND CLAY MINERALS, (19820101), vol. 30, no. 2, pages 143 - 149, XP055034256 [A] 1-12 * figure 3 * * page 146, column 2, line 15 - page 147, column 1, line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1346/CCMN.1982.0300209 | [XY] - YOSHIO ONODERA ET AL, "Bactericidal allophanic materials prepared from allophane soil", APPLIED CLAY SCIENCE, (20010301), vol. 18, no. 3-4, doi:10.1016/S0169-1317(00)00038-7, ISSN 0169-1317, pages 123 - 134, XP055034263 [X] 1-4,6-11,13,14 * paragraphs 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 4 * * table 2 * [Y] 5,12 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-1317(00)00038-7 | [XY] - YOSHIO ONODERA ET AL, "Bactericidal allophanic materials prepared from allophane soil", APPLIED CLAY SCIENCE, (20010301), vol. 18, no. 3-4, doi:10.1016/S0169-1317(00)00039-9, ISSN 0169-1317, pages 135 - 144, XP055034262 [X] 1-4,6-11,13,14 * tables 2, 3 * * paragraphs 3.1, 3.2, 4 * [Y] 5,12 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-1317(00)00039-9 | [X] - SUNAYAMA SHUNJI ET AL, "Disinfection Effects of Silver-Adsorbing Allophane against Microbes in Water (Abstract)", JOURNAL OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL AGENTS; FULLTEXT PAGES 633-640, (19990101), vol. 27, no. 10, ISSN 0385-5201, XP055034267 [X] 1-4,7-11,14 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2003, no. 38, Database accession no. 2003-397182, XP002681129 & JP2002293705 A 20021009 (DOKURITSU GYOSEI HOJIN SANGYO GIJUTSU SO) [X] 1-4,6-11,13,14 * abstract * | [A] - MAURICE S. ONYANGO ET AL, "Adsorptive Removal of Phosphate Ions from Aqueous Solution Using Synthetic Zeolite", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, (20070101), vol. 46, no. 3, doi:10.1021/ie060742m, ISSN 0888-5885, pages 894 - 900, XP055034258 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ie060742m | [T] - Takashi Ohmoto ET AL, "Antimicrobial Action of a Unique Phosphorous-Adsorbent Additive for Resin, and the Mechanism of its Antimicrobial Effect", Biocontrol Science, doi:10.4265/bio.17.37, (20120317), pages 37 - 44, URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/17/1/17_1_37/_article, (20120731), XP055034323 [T] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.4265/bio.17.37 | Internationale Recherche | [X]JP2002293705 (NAT INST OF ADV IND & TECHNOL, et al); | [X]WO2007142097 (KANEKA CORP [JP], et al) | Prüfung | JPH03198857 | - C LATRILL E ET AL, "Interaction of copper and zinc with allophane and organic matter in the B horizon of an Andosol", EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, (20030601), pages 357 - 364, URL: http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1046/j.1365-2389.2003.00530.x/asset/j.1365-2389.2003.00530.x.pdf?v=1&t=hepnmtkb&s=ca9e69294832c85a27a5fa4e71a978d1ce3819a1, (20130325), XP055057691 DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2389.2003.00530.x | - C J CLARK ET AL, "CHEMISORPTION OF Cu(II) AND Co(II) ON ALLOPHANE AND IMOGOLITE", CLAYS AND CLAY MINERALS, (19840101), pages 300 - 310, URL: http://www.clays.org/journal/archive/volume 32/32-4-300.pdf, (20130325), XP055057694 DOI: http://dx.doi.org/10.1346/CCMN.1984.0320408 | - ADEL MOHAMED GHONHEIM ET AL, "Adsorption", CLAY SCIENCE, (20020601), pages 615 - 624, URL: http://www.researchgate.net/publication/232066735_Adsorption_Mechanisms_of_Copper_and_Zinc_on_Nano-ball_Allophane, (20130325), XP055057696 | - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1991, no. 41, Database accession no. 1991-299452, & JPH03198857 A 19910830 (SHINAGAWA KASEI KK) | vom Anmelder | JPS60181002 | JPS58156074 | JPS61138658 | JP2847529B | JP2002249982 | JPS4615033B | JPS4325829B | JPS4327513B |