EP2407073 - STAUBSAUGER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2019/16] |
Frühere [2012/03] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-ku Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
SEO, Jong-Hyun LG Electronics Inc. IP Group 391-2 Gaeumjeong-dong Changwon City Gyeongsangnam-do 641-711 / KR | 02 /
LEE, Chang-Ook LG Electronics Inc. IP Group 391-2 Gaeumjeong-dong Changwon City Gyeongsangnam-do 641-711 / KR | [2012/30] |
Frühere [2012/03] | 01 /
SEO, Jong-Hyun LG Electronics Inc. IP Group 391-2 Gaeumjeong-dong Cangwon City Gyeongsangnam-do 641-711 / KR | ||
02 /
LEE, Chang-Ook LG Electronics Inc. IP Group 391-2 Gaeumjeong-dong Changwon City Gyeongsangnam-do 641-711 / KR | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2019/19] |
Frühere [2012/03] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09841543.3 | 13.03.2009 | [2019/19] | WO2009KR01275 | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010104229 | Datum: | 16.09.2010 | Sprache: | KO | [2010/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2407073 | Datum: | 18.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2407073 | Datum: | 08.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 16.09.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.2013 | Klassifikation | IPC: | A47L9/00, A47L5/08 | [2012/03] | CPC: |
A47L5/36 (EP);
A47L9/0081 (EP);
A47L9/009 (EP);
A47L9/1625 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/03] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STAUBSAUGER | [2012/03] | Englisch: | VACUUM CLEANER | [2012/03] | Französisch: | ASPIRATEUR | [2012/03] | Eintritt in die regionale Phase | 04.08.2011 | Übersetzung eingereicht | 31.08.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 31.08.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 31.08.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 31.08.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/03] | 02.08.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.11.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 11.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 26.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.03.2009 | AT | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | CZ | 08.05.2019 | DK | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | IT | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 13.03.2009 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 13.03.2009 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
IT | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | CZ | 08.05.2019 | |
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB2263153 (ROYAL APPLIANCE MFG [US]) [X] 1,4,5 * the whole document * * page 5, line 11 - line 13 *[I] 6 | Internationale Recherche | [A]US5115537 (MEYER ROBERT B [US], et al); | [A]US5249328 (SHIN GUG J [KR]); | [A]JP2573367B (MITSUBISHI ELECTRIC HOME APPLIANCE CO. LTD. ET AL.); | [A]JP3184857B (TEC CORP.) |