Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8653850 | Globale Akte | 18.02.2014 | B2 | US2012169369 | 05.07.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 | WO2009CN00541 | 19.05.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP5244259B | Globale Akte | 24.07.2013 | B2 | JP2012526967 | 01.11.2012 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 | WO2009CN00541 | 19.05.2009 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2431753 | Globale Akte | 20.04.2016 | B1 | EP2431753 | 05.12.2012 | A4 | EP2431753 | 21.03.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 | WO2009CN00541 | 19.05.2009 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2010130068 | Globale Akte | 18.11.2010 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN101887083B | 18.07.2012 | B | CN101887083 | 17.11.2010 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HK1146119 | 13.05.2011 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN200910136688 | 13.05.2009 |