EP2437733 - RETARD-DARREICHUNGSFORM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.05.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.06.2017 [2017/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2012/15] | Erfinder | 01 /
ZHAI, Dayu 35-501 No.2878 Gaoqing Road Shanghai 200124 / CN | 02 /
GAN, Yong 10-1702 No.88 East Jin An Rd. Shanghai 201204 / CN | 03 /
SCHMITT, Robert, L. 40 Regional Road Annandale New Jersey 08801 / US | 04 /
ZHU, Chunliu 7-302 2373 Long Hua Road Shanghai 200030 / CN | 05 /
CHAN, Alan, Ka Chun 5413 Tyler Street Midland Michigan 48642 / US | [2012/15] | Vertreter | f & e patent Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Frühere [2013/22] | polypatent BGL Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | ||
Frühere [2012/15] | Fleischer, Holm Herbert, et al Braunsberger Feld 29 51429 Bergisch Gladbach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09845392.1 | 02.06.2009 | WO2009CN72099 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010139111 | Datum: | 09.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2437733 | Datum: | 11.04.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 09.12.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.12.2013 | Klassifikation | IPC: | A61K9/32, A61K9/22, A61K9/50, A61K47/38, A61K47/34, A61K9/00, A61K31/00 | [2014/02] | CPC: |
A61K9/0004 (EP,US);
A61K31/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/15] | A61K9/32, A61K9/22, A61K9/50, A61K47/38, A61K47/34 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RETARD-DARREICHUNGSFORM | [2012/15] | Englisch: | SUSTAINED RELEASE DOSAGE FORM | [2012/15] | Französisch: | FORME POSOLOGIQUE À LIBÉRATION PROLONGÉE | [2012/15] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 22.12.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.04.2011 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: CN | 22.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/15] | 05.05.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/25] | 24.01.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/25] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.09.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0347024 (ALZA CORP [US]) [X] 1-12 * examples 1-3 *; | [X]WO2006123364 (SUN PHARMACEUTICAL IND LTD [IN]; DHARMADHIKARI NITIN BHALACHAND [IN];) [X] 1-12 * examples 1-3 *; | [E]EP2085078 (COSCI MED TECH CO LTD [CN]) [E] 1-12 * example 2 *; | [X]WO2008052417 (COSCI MED TECH CO LTD [CN]; WANG JINGANG [CN]; JIANG HAISONG [CN]) [X] 1-12 * example 2 *; | [XI]WO02062299 (ANDRX PHARMACEUTICALS INC [US]) [X] 1 * examples 1,3 * [I] 2-12; | [I] - VERMA R K ET AL, "Formulation aspects in the development of osmotically controlled oral drug delivery systems", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (20020219), vol. 79, no. 1-3, doi:10.1016/S0168-3659(01)00550-8, ISSN 0168-3659, pages 7 - 27, XP004340909 [I] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-3659(01)00550-8 | [I] - FLORENCE LECOMTE ET AL, "pH-Sensitive Polymer Blends used as Coating Materials to Control Drug Release from Spherical Beads: Importance of the Type of Core", BIOMACROMOLECULES, (20050701), vol. 6, no. 4, doi:10.1021/bm0500704, ISSN 1525-7797, pages 2074 - 2083, XP055031840 [I] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/bm0500704 | Internationale Recherche | [X]CN101146521 (SUN PHARM IND LTD.); | [X]CN1074603 (BAYERAG); | [A]CN1923184 (BEIJING KEXIN BICHENG SCI & TECH DEV CO.); | [A]US6485748 (ANDRX PHARMACEUTICALS, INC.); | [A]WO02062299 (ANDRX PHARMACEUTICALS, INC.) |