EP2513042 - DAPOXETIN IN FESTER FORM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2015 [2015/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Symed Labs Limited 8-3-166/6 & 7, II Floor Sree Arcade Erragadda Hyderabad 500 018 Andhra Pradesh / IN | [2012/43] | Erfinder | 01 /
MOHAN RAO, Dodda 8-3-166 6&7 II Floor, Sree Arcade Erragadda Hyderabad 500 018 Andhrapradesh / IN | 02 /
KRISHNA REDDY, Pingili 8-3-166 6&7 II Floor, Sree Arcade Erragadda Hyderabad 500 018 Andhrapradesh / IN | 03 /
JITHENDER, Aadepu 8-3-166 6&7 II Floor, Sree Arcade Erragadda Hyderabad 500 018 Andhrapradesh / IN | [2012/43] | Vertreter | Best, Michael, et al Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/43] | Best, Michael, et al Lederer & Keller Patentanwälte Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09851230.4 | 13.11.2009 | WO2009IN00640 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011058572 | Datum: | 19.05.2011 | Sprache: | EN | [2011/20] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2513042 | Datum: | 24.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.05.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AT | 30.08.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.2013 | Klassifikation | IPC: | C07C217/48, A61K31/138, C07C213/10 | [2014/32] | CPC: |
C07C217/48 (EP,US);
C07C213/10 (US);
C07B2200/07 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/26] | C07C217/48, A61K31/138 | ||
Frühere IPC [2012/43] | C07C217/48 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DAPOXETIN IN FESTER FORM | [2012/43] | Englisch: | SOLID DAPOXETINE | [2012/43] | Französisch: | DAPOXÉTINE SOLIDE | [2012/43] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 04.06.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/43] | 06.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2014 | Einwendungen Dritter | 17.09.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/33] | 13.03.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/33] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.11.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2014 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP] - LI L ET AL, "Isolation and structural elucidation of dapoxetine as an adulterant in a health supplement used for sexual performance enhancement", JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, NEW YORK, NY, US, vol. 50, no. 5, doi:10.1016/J.JPBA.2009.06.005, ISSN 0731-7085, (20091205), pages 724 - 728, (20090612), XP026640004 [XP] 1,13 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2009.06.005 | [X] - ALEXANDRE MATHIEU AND WOLFGANG ALBRECHT ET AL, "Improved resolution of (S)-dapoxetine and solid-state characterization of its hydrochloride salt", RESEARCH DISCLOSURE, MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, (20081101), vol. 535, no. 12, ISSN 0374-4353, page 928, XP007138541 [X] 7,12 * paragraphs [02.8] , [0003] * | [A] - TORRE O ET AL, "Lipase-catalyzed resolution of chiral 1,3-amino alcohols: application in the asymmetric synthesis of (S)-dapoxetine", TETRAHEDRON ASYMMETRY, PERGAMON PRESS LTD, OXFORD, GB, vol. 17, no. 5, doi:10.1016/J.TETASY.2006.02.022, ISSN 0957-4166, (20060306), pages 860 - 866, (20060306), XP024962194 [A] 1-13 * paragraph [4.15] * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2006.02.022 | Internationale Recherche | [A]WO2008035358 (CADILA HEALTHCARE LTD [IN], et al); | [A]CN101367739 (TAIZHOU VOCATIONAL & TECHNICAL [CN]) | [A] - SIDDIQUI, SHAFT A. ET AL., "Enantioselective synthesis of (S)-dapoxetine", TETRAHEDRON: ASYMMETRY, (2007), vol. 18, no. 17, doi:doi:10.1016/j.tetasy.2007.07.028, pages 2099 - 2103, XP022278206 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2007.07.028 | Prüfung | WO2008035358 | vom Anmelder | EP0288188 | US5292962 | WO2008035358 | - TETRAHYDRON: ASYMMETRY, (2006), vol. 17, pages 860 - 866 | - TETRAHYDRON: ASYMMETRY, (2007), vol. 18, pages 2099 - 2103 | - LIN LI ET AL., JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, (2009), vol. 50, no. 5, pages 724 - 728 | - MATHIEU ET AL., Research Disclosure, MASON PUBLICATIONS, (2008), vol. 535, page 928 |