EP2369409 - Anordnung zum Positionieren eines Objekts [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3D-Viz.com AG Ruessenstraße 11 6340 Baar / CH | [2011/39] | Erfinder | 01 /
Keresztes, Marcus Baarermattstrasse 12 CH-6300 Zug / CH | [2011/39] | Vertreter | Hössle Patentanwälte Partnerschaft Postfach 10 23 38 70019 Stuttgart / DE | [2011/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10002479.3 | 10.03.2010 | [2011/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2369409 | Datum: | 28.09.2011 | Sprache: | DE | [2011/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2369409 | Datum: | 26.02.2014 | Sprache: | DE | [2014/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.09.2010 | Klassifikation | IPC: | G03B15/07 | [2011/39] | CPC: |
G03B15/07 (EP);
G03B17/561 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anordnung zum Positionieren eines Objekts | [2011/39] | Englisch: | Assembly for positioning an object | [2011/39] | Französisch: | Agencement de positionnement d'un objet | [2011/39] | Prüfungsverfahren | 22.09.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/44] | 02.05.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.01.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.01.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.05.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 27.11.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.09.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.03.2010 | BG | 26.02.2014 | CY | 26.02.2014 | CZ | 26.02.2014 | DK | 26.02.2014 | EE | 26.02.2014 | ES | 26.02.2014 | FI | 26.02.2014 | HR | 26.02.2014 | IT | 26.02.2014 | LT | 26.02.2014 | LV | 26.02.2014 | MC | 26.02.2014 | MK | 26.02.2014 | MT | 26.02.2014 | NL | 26.02.2014 | PL | 26.02.2014 | RO | 26.02.2014 | SE | 26.02.2014 | SI | 26.02.2014 | SK | 26.02.2014 | SM | 26.02.2014 | TR | 26.02.2014 | IE | 10.03.2014 | LU | 10.03.2014 | BE | 31.03.2014 | CH | 31.03.2014 | LI | 31.03.2014 | FR | 28.04.2014 | GB | 26.05.2014 | NO | 26.05.2014 | GR | 27.05.2014 | IS | 26.06.2014 | PT | 26.06.2014 | [2018/30] |
Frühere [2016/33] | HU | 10.03.2010 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
TR | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
LU | 10.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 10.03.2010 | |
BG | 26.02.2014 | ||
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/28] | BG | 26.02.2014 | |
CY | 26.02.2014 | ||
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
GR | 27.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/22] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
SM | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2016/12] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
MT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SI | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
FR | 28.04.2014 | ||
GB | 26.05.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/18] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
IT | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
CH | 31.03.2014 | ||
LI | 31.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2015/07] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
IE | 10.03.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/52] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
MC | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
ES | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
PL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
SK | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
RO | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 26.02.2014 | |
CZ | 26.02.2014 | ||
DK | 26.02.2014 | ||
EE | 26.02.2014 | ||
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/41] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
HR | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
LV | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/39] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
NL | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/37] | CY | 26.02.2014 | |
FI | 26.02.2014 | ||
LT | 26.02.2014 | ||
SE | 26.02.2014 | ||
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | ||
PT | 26.06.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 26.02.2014 | |
NO | 26.05.2014 | ||
IS | 26.06.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2001041064 (HUEBNER ROGER F [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [X]US5778258 (ZAMOYSKI MARK [US]) [X] 1-15 * abstract *; | [X]US6106124 (TARSIA JOSEPH [US]) [X] 1-15 * abstract * | vom Anmelder | EP1524864 | EP0499998 | DE20118522U |