EP2367215 - Organische photoaktive Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 22.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.03.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 24.04.2019 [2019/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Novaled GmbH Tatzberg 49 01307 Dresden / DE | [2019/15] |
Frühere [2011/38] | Für alle benannten Staaten Novaled AG Tatzberg 49 01307 Dresden / DE | Erfinder | 01 /
Dr. Lessmann Rudolf Gerokstrasse 26 01307 Dresden / DE | 02 /
Dr.Werner Ansgar Maystrasse 32 01277 Dresden / DE | 03 /
Rothe Carsten Pillnitzer Landstrasse 184 01326 Dresden / DE | [2011/38] | Vertreter | Bittner, Thomas L. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/38] | Bittner, Thomas L. Forrester & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10002693.9 | 15.03.2010 | [2011/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2367215 | Datum: | 21.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.08.2010 | Klassifikation | IPC: | H01L51/50 | [2011/38] | CPC: |
B82Y10/00 (EP,US);
H10K50/14 (EP,US);
H10K30/211 (EP,US);
H10K30/40 (EP);
H10K50/00 (US);
H10K50/11 (EP,US);
H10K50/155 (EP,US);
H10K50/165 (EP,US);
H10K2101/40 (EP,US);
H10K2102/351 (EP,US);
H10K30/50 (EP);
H10K50/18 (US);
H10K85/211 (EP,US);
H10K85/341 (EP,US);
H10K85/631 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/38] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Organische photoaktive Vorrichtung | [2011/38] | Englisch: | An organic photoactive device | [2011/38] | Französisch: | Dispositif photoactif organique | [2011/38] | Prüfungsverfahren | 17.11.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/38] | 28.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.02.2014 | Termin der mündlichen Verhandlung | 24.02.2014 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 24.02.2014 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 11.03.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/17] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 29.04.2014 | Beschwerde eingegangen No. T1505/14 | 02.07.2014 | Begründung eingereicht | 11.03.2019 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: die Anmeldung wurde zurückgenommen | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.10.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP1801882 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]); | [XI]US2007231596 (SPINDLER JEFFREY P [US], et al); | [XI]US2009160319 (SONG WON-JUN [KR], et al); | [A]US2009283757 (SEO SATOSHI [JP], et al); | vom Anmelder | EP1801882 | US2007231596 | US2009160319 | US2009283757 |