EP2249325 - Kraftfahrzeug mit einem Steuergerät und einer Empfangseinrichtung sowie Verfahren zur Steuerung verschiedener Funktionen eines Kraftfahrzeugs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations LLC 300 Renaissance Center Detroit, MI 48265-3000 / US | [2011/30] |
Frühere [2010/45] | Für alle benannten Staaten GM Global Technology Operations, Inc. 300 Renaissance Center P.O. Box 300 Detroit, MI 48265-3000 / US | Erfinder | 01 /
Bonne, Uwe Mainzer Strasse 6 65830 Kriftel / DE | [2010/45] | Vertreter | Strauss, Peter Adam Opel AG Gewerblicher Rechtschutz Patentrecht IPC: A0-02 65423 Rüsselsheim / DE | [2012/20] |
Frühere [2010/45] | Strauss, Peter Adam Opel GmbH Gewerblicher Rechtschutz Patentrecht IPC: A0-02 65423 Rüsselsheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10003117.8 | 24.03.2010 | [2010/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091019075 | 27.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009019075 | [2010/45] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2249325 | Datum: | 10.11.2010 | Sprache: | DE | [2010/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2249325 | Datum: | 16.05.2012 | Sprache: | DE | [2012/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.2010 | Klassifikation | IPC: | G08G1/16 | [2010/45] | CPC: |
G08G1/161 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftfahrzeug mit einem Steuergerät und einer Empfangseinrichtung sowie Verfahren zur Steuerung verschiedener Funktionen eines Kraftfahrzeugs | [2010/45] | Englisch: | Motor vehicle with a control device and a receiver and method for controlling different functions of a motor vehicle | [2010/45] | Französisch: | Véhicule automobile doté d'un appareil de commande et d'un dispositif de réception ainsi que procédé de commande de différentes fonctions d'un véhicule automobile | [2010/45] | Prüfungsverfahren | 20.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/24] | 10.06.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.09.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.12.2011 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 26.01.2012 geplant war | 05.01.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 29.03.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.03.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.06.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 19.02.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.03.2010 | CY | 16.05.2012 | CZ | 16.05.2012 | DK | 16.05.2012 | EE | 16.05.2012 | FI | 16.05.2012 | HR | 16.05.2012 | IT | 16.05.2012 | LT | 16.05.2012 | LV | 16.05.2012 | MK | 16.05.2012 | MT | 16.05.2012 | NL | 16.05.2012 | PL | 16.05.2012 | RO | 16.05.2012 | SE | 16.05.2012 | SI | 16.05.2012 | SK | 16.05.2012 | SM | 16.05.2012 | TR | 16.05.2012 | BG | 16.08.2012 | NO | 16.08.2012 | GR | 17.08.2012 | ES | 27.08.2012 | IS | 16.09.2012 | PT | 17.09.2012 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
MK | 16.05.2012 | ||
MT | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
SM | 16.05.2012 | ||
TR | 16.05.2012 | ||
BG | 16.08.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
ES | 27.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2015/24] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
MT | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
SM | 16.05.2012 | ||
BG | 16.08.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
ES | 27.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2014/32] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
MT | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
BG | 16.08.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
ES | 27.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
BG | 16.08.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
ES | 27.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
ES | 27.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
IT | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 16.05.2012 | |
CZ | 16.05.2012 | ||
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
RO | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
SK | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/09] | CY | 16.05.2012 | |
DK | 16.05.2012 | ||
EE | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/08] | CY | 16.05.2012 | |
DK | 16.05.2012 | ||
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
NL | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2013/01] | CY | 16.05.2012 | |
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
PT | 17.09.2012 | ||
Frühere [2012/51] | CY | 16.05.2012 | |
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
SI | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 16.05.2012 | |
FI | 16.05.2012 | ||
HR | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
LV | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
GR | 17.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 16.05.2012 | |
FI | 16.05.2012 | ||
LT | 16.05.2012 | ||
PL | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
IS | 16.09.2012 | ||
Frühere [2012/48] | FI | 16.05.2012 | |
LT | 16.05.2012 | ||
SE | 16.05.2012 | ||
NO | 16.08.2012 | ||
Frühere [2012/47] | LT | 16.05.2012 | |
NO | 16.08.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE10126618 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-3,5-9,11,12 * column 4, line 20 - column 5, line 21; figure 1 *; | [XA]DE102006016807 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,2,4,7,8,10 * abstract * * paragraph [0016] - paragraph [0021]; figures 1-3 * [A] 3,9; | [XA]WO2008008404 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US], et al) [X] 1,2,7,8 * page 2, line 15 - line 26; figure 1 * * page 3, line 27 - page 5, line 22; figures 3,4 * * page 3, line 5 - line 15 * [A] 3,5,6,9,11,12; | [X]EP1713035 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1,7 * abstract * * column 4, line 30 - column 6, line 26; figure 1 * * column 7, line 48 - line 53 * * column 11, line 3 - line 29; figure 4 * |