EP2233811 - Kunststoffrohr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.04.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 23.05.2012 [2012/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Poloplast GmbH & Co. KG Poloplast-Strasse 1 4060 Leonding / AT | [2010/39] | Erfinder | 01 /
Mayrbäurl, Erwin Werner, Dipl.-Ing. Brausmühlstrasse 2 4481 Asten / AT | 02 /
Miethlinger, Jürgen Karl, Dr. Schwarzmoos 32 4851 Gampern / AT | [2010/39] | Vertreter | Schaeberle, Steffen Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/39] | Schaeberle, Steffen Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10003156.6 | 24.03.2010 | [2010/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091014534 | 24.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009014534 | [2010/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2233811 | Datum: | 29.09.2010 | Sprache: | DE | [2010/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2233811 | Datum: | 25.05.2011 | [2011/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2011 | Klassifikation | IPC: | F16L9/12 | [2010/39] | CPC: |
F16L9/121 (EP);
B32B1/08 (EP);
B32B27/12 (EP);
B32B27/18 (EP);
B32B27/302 (EP);
B32B27/304 (EP);
B32B27/308 (EP);
B32B27/32 (EP);
B32B27/34 (EP);
B32B5/02 (EP);
B32B5/18 (EP);
B32B5/22 (EP);
B32B5/245 (EP);
B32B7/12 (EP);
F16L9/12 (EP);
F16L9/123 (EP);
B32B2262/0269 (EP);
B32B2262/06 (EP);
B32B2262/08 (EP);
B32B2262/101 (EP);
B32B2262/106 (EP);
B32B2262/108 (EP);
B32B2307/308 (EP);
B32B2307/50 (EP);
B32B2307/546 (EP);
B32B2307/714 (EP);
B32B2307/7242 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kunststoffrohr | [2010/39] | Englisch: | Plastic pipe | [2010/39] | Französisch: | Tuyau en plastique | [2010/39] | Prüfungsverfahren | 26.11.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/21] | 03.01.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/21] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US6176269 (JAERVENKYLAE JYRI [FI]) [X] 1,2,4,6,10-12 * figure 1 * * column 2, line 38 - line 42 * * column 4, line 29 - line 36 * * column 4, line 56 - line 58 * * column 5, line 34 - line 58 * * column 9, line 1 - line 4 * [Y] 7,9 [I] 3,5,8; | [XI]US4351364 (COCKS PHILIP J) [X] 1,2,6,7 * abstract * [I] 3-5,8; | [Y]WO9221908 (ADVANCED MATERIALS AS [NO]) [Y] 7,9 * abstract *; | [X]GB1177249 (WAVIN BV [NL]) [X] 1 * the whole document * | vom Anmelder | DE102004010340 | DE10018324 | DE102007035657 | AT316228B | AT360286B |