EP2196386 - Motorradartiges Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.10.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Four Wheeled Motorcycle Company Limited 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | [2012/48] |
Frühere [2010/24] | Für alle benannten Staaten The Four Wheeled Motorcycle Company Limited 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | Erfinder | 01 /
Shotter, Nicholas, Richard 101 Crofton Way Enfield Middlesex EN2 8HR / GB | [2010/24] | Vertreter | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property Ltd Moncrieff House Floor 4 69 West Nile Street Glasgow G1 2QB / GB | [N/P] |
Frühere [2012/48] | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property 69 St. Vincent Street Glasgow G2 5TF / GB | ||
Frühere [2011/45] | Cameron, Stewart, et al Cameron Intellectual Property Regent Court 70 West Regent Street Glasgow G2 2QZ / GB | ||
Frühere [2011/30] | (deleted) | ||
Frühere [2010/24] | Brereton, Paul Arthur, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10003570.8 | 29.11.2001 | [2010/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20000029136 | 29.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0029136 | [2010/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2196386 | Datum: | 16.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2196386 | Datum: | 25.05.2011 | [2011/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2196386 | Datum: | 28.11.2012 | Sprache: | EN | [2012/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2011 | Klassifikation | IPC: | B62K25/24, B62K25/00, B62K5/02, B62K5/08, B60G3/20 | [2011/21] | CPC: |
B60G3/185 (EP);
B60G17/0162 (EP);
B60G21/05 (EP);
B62D9/02 (EP);
B62K25/005 (EP);
B62K25/24 (EP);
B62K5/08 (EP);
B62K5/10 (EP);
B60G2300/122 (EP);
|
Frühere IPC [2010/24] | B62K25/24, B62K25/00, B62K5/02, B62K5/08 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2010/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Motorradartiges Fahrzeug | [2010/24] | Englisch: | Motorcycle-type vehicle | [2010/24] | Französisch: | Véhicule de type motocyclette | [2010/24] | Prüfungsverfahren | 02.11.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/50] | 13.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.10.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.10.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01998472.3 / EP1339599 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20010998472) , ist 21.04.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.11.2012 | BE | 28.11.2012 | CY | 28.11.2012 | DK | 28.11.2012 | FI | 28.11.2012 | NL | 28.11.2012 | SE | 28.11.2012 | TR | 28.11.2012 | IE | 29.11.2012 | LU | 29.11.2012 | CH | 30.11.2012 | LI | 30.11.2012 | MC | 30.11.2012 | GR | 01.03.2013 | PT | 28.03.2013 | [2014/27] |
Frühere [2014/21] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
CY | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
TR | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
MC | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
CY | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/47] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
IE | 29.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
NL | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
DK | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/33] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
CH | 30.11.2012 | ||
LI | 30.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/31] | AT | 28.11.2012 | |
BE | 28.11.2012 | ||
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/28] | BE | 28.11.2012 | |
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
PT | 28.03.2013 | ||
Frühere [2013/27] | BE | 28.11.2012 | |
FI | 28.11.2012 | ||
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
Frühere [2013/24] | FI | 28.11.2012 | |
SE | 28.11.2012 | ||
GR | 01.03.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 28.11.2012 | |
SE | 28.11.2012 | ||
Frühere [2013/21] | SE | 28.11.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]WO03018390 (HANS LEEB ZWEIRAD HANDEL GMBH [AT], et al) [E] 1,10,13 * abstract *; | [A]US4890857 (DE CORTANZE ANDRE [FR]) [A] 1 * abstract *; | [AP]US6263994 (EITEL FREDERICK G [US]) [AP] 1 * abstract * |