EP2253775 - Putzprofil mit Aussteifungselement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.09.2013 [2013/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VWS-Befestigungstechnik GmbH Siemensstrasse 2 72805 Lichtenstein / DE | [2010/47] | Erfinder | 01 /
Hoff, Dominique 2 rue des violettes F-57660 Grostenquin / FR | [2010/47] | Vertreter | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Kaiserstrasse 85 72764 Reutlingen / DE | [N/P] |
Frühere [2010/47] | Kohler Schmid Möbus Patentanwälte Kaiserstrasse 85 72764 Reutlingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10004505.3 | 29.04.2010 | [2010/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20092007375U | 22.05.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202009007375 U | [2010/47] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2253775 | Datum: | 24.11.2010 | Sprache: | DE | [2010/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2253775 | Datum: | 05.09.2012 | Sprache: | DE | [2012/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.08.2012 | Klassifikation | IPC: | E04F13/06, E04F19/02 | [2012/36] | CPC: |
E04F13/06 (EP);
E04F13/068 (EP);
E04F19/02 (EP);
E04F2013/063 (EP)
|
Frühere IPC [2010/47] | E04F13/06 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/47] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Putzprofil mit Aussteifungselement | [2010/47] | Englisch: | Cleaning profile with reinforcement element | [2010/47] | Französisch: | Profilé d'enduction doté d'un élément de raidissement | [2010/47] | Prüfungsverfahren | 06.03.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/37] | 16.04.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP1467044 (REHAU AG & CO [DE]) [X] 1-6,9 * figure 3 * * paragraph [0011] * * column 4, lines 9-16 * * column 3, lines 27-31 * [I] 7,8; | [XI]EP0473393 (EXPANDED METAL [GB]) [X] 1-8 * figure 2 * * column 1, lines 41-47 * [I] 9 | vom Anmelder | DE19920108 |