EP2392210 - Methoden zur Erhöhung der Stresstoleranz in Pflanzen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 27.07.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2012 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 19.09.2012 [2012/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2011/49] | Für alle benannten Staaten Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | Vertreter | Lee, Michael David Syngenta Limited Jealott's Hill International Research Centre Bracknell, Berkshire RG42 6EY / GB | [2012/38] |
Frühere [2012/03] | Van den Berg, Frans Richard Syngenta Participations Münchwilen AG Schaffhauserstrasse 4332 Stein / CH | ||
Frühere [2011/49] | Van den Berg, Frans Richard Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Intellectual Property Schaffhauserstrasse 4332 Stein / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10005802.3 | 04.06.2010 | [2011/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2392210 | Datum: | 07.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.11.2010 | Klassifikation | IPC: | A01N25/02, A01N27/00, A01N37/42, A01N43/653, A01N43/82, A01N51/00, A01P21/00 | [2011/49] | CPC: |
A01N27/00 (EP,KR,RU,US);
A01N25/02 (EP,KR,RU,US);
A01G7/06 (CN,KR);
A01G25/00 (KR);
A01N37/08 (RU,US);
A01N43/54 (US);
A01N43/653 (US);
A01N43/82 (US);
A01N43/88 (US);
| C-Set: |
A01N25/02, A01N27/00 (EP,US);
A01N27/00, A01N25/12, A01N25/22 (US);
A01N43/82, A01N25/02 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Methoden zur Erhöhung der Stresstoleranz in Pflanzen | [2011/49] | Englisch: | Methods for increasing stress tolerance in plants | [2011/49] | Französisch: | Méthodes pour améliorer la tolérance des plantes au stress | [2011/49] | Prüfungsverfahren | 28.03.2012 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2012/35] | 07.04.2012 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/35] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]WO2006059782 ; | [IY]CN101715760 ; | [A]RU2193838 ; | [A]JPS5290624 ; | [IY]WO2005102047 (PLANT IMPACT PLC [GB], et al) [I] 1-15 * page 1, lines 3-24 * * page 5, line 22 - page 8, line 25 * * example 1 * * claims 22, 24 * [Y] 1-15; | [IY]WO2008071714 (BASF SE [DE], et al) [I] 1-15 * page 1, lines 1-16 * * page 1, line 38 - page 7, line 29 * * page 16, line 20 - page 17, line 5 * * page 18, line 4 - page 19, line 7 * * claims 1, 6-10, 12-16 * [Y] 1-15; | [IY]WO2009095098 (RWTH AACHEN [DE], et al) [I] 1-15 * page 1, lines 1-8 * * page 1, line 16 - page 5, line 10 * * page 5, line 17 - page 6, line 8 * * page 11, line 19 - page 15, line 15 * * examples 1-2,4 * [Y] 1-15; | [X] - N. FRANCESCANGELI, A. ZAGABRIA, "Paclobutrazol for Height Control of Petunias", CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, (200809), vol. 68, no. 3, pages 309 - 314, XP002605835 [X] 1,2,4-7,10,11,13-15 * abstract * * page 309, column right, lines 8-35 * * page 310, column left, lines 23-33 * * page 313, column left, lines 22-24 * | [X] - SILVA LUIS HENRIQUE C P ET AL, "Acibenzolar-S-metil enhances resistance to Meloidogyne incognita in tomato cultivars.", BIOSIS, BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA, PA, US, (2004), Database accession no. PREV200510227325, XP002605836 [X] 1-7,12-15 * abstract * | [ ] - NEMATOLOGIA BRASILEIRA, (2004), vol. 28, no. 2, ISSN 0102-2997, pages 199 - 206 | [IY] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 42, Database accession no. 2006-414978, XP002605837 & WO2006059782 A1 20060608 (DOKURITSU GYOSEI HOJIN RIKAGAKU KENKYUSH) [I] 1-15 * abstract * [Y] 1-15 | [IY] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2010, no. 49, Database accession no. 2010-G98758, XP002605838 & CN101715760 A 20100602 (SHANDONG YINGYANGYUAN FOOD TECHNOLOGY CO) [I] 1-15 * abstract * [Y] 1-15 | [Y] - J. Thomas, D. Pennington, L. Pringer, "Chemigation", (20090219), Mississippi State University Extension Service, URL: http://msucares.com/pubs/publications/p1551.htm, (20101019), XP002605839 [Y] 1-15 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2003, no. 11, Database accession no. 2003-118762, XP002605840 & RU2193838 C2 20021210 (RADUGA IRRIGATION & AGRIC WATER SUPPLY) [A] 1-15 * abstract * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1977, no. 36, Database accession no. 1977-64138Y, XP002605841 & JPS5290624 A 19770730 (HODOGAYA CHEM IND CO LTD) [A] 1-15 * abstract * | vom Anmelder | EP0220514 | EP0353191 | EP0392225 | WO9533818 | WO2005018319 |