Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2308492 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2308492



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 426
19.07.2017 Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist Recherche / Prüfung 1
14.09.2016 Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ Recherche / Prüfung 1
19.08.2016 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
02.08.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
13.04.2016 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmelservertreter (Zusammenschluss) Recherche / Prüfung 1
07.04.2016 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
07.04.2016 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
07.04.2016 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
07.04.2016 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
07.04.2016 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 40
07.04.2016 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) Recherche / Prüfung 40
01.04.2016 Einreichung betreffend Vertretung Recherche / Prüfung 2
24.03.2016 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
24.03.2016 Telefonische/persönliche Rücksprache Recherche / Prüfung 1
24.03.2016 Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache Recherche / Prüfung 1
15.03.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
15.03.2016 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
15.03.2016 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
15.03.2016 Beschreibung Recherche / Prüfung 20
15.03.2016 Beschreibung Recherche / Prüfung 23
15.03.2016 Beschreibung Recherche / Prüfung 23
15.03.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
15.03.2016 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 3
09.03.2016 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
09.03.2016 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
04.03.2016 Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 2
16.02.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
16.02.2016 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
16.02.2016 Patentansprüche Recherche / Prüfung 4
16.02.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
16.02.2016 Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung Recherche / Prüfung 11
13.11.2015 Rückschein Recherche / Prüfung 1
11.11.2015 Rückschein Recherche / Prüfung 1
10.11.2015 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
10.11.2015 Ladung zur mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 1
03.11.2015 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
26.05.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
26.05.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
26.05.2015 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 7
26.03.2015 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
16.03.2015 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
13.11.2014 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 4
13.11.2014 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
03.03.2014 Anfrage, wann mit einem Bescheid der Prüfungsabteilung gerechnet werden kann Recherche / Prüfung 1
13.10.2011 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.10.2011 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
13.10.2011 Antwort auf durch das EPA erstellten schriftlichen Bescheid Recherche / Prüfung 5
18.04.2011 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
16.03.2011 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
27.01.2011 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
27.01.2011 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
27.01.2011 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 6
04.08.2010 Empfangsbestätigung eines (elektronisch) übermittelten Prioritätsdokuments Recherche / Prüfung 1
27.07.2010 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
27.07.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
27.07.2010 Beschreibung Recherche / Prüfung 42
27.07.2010 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
27.07.2010 Zeichnungen Recherche / Prüfung 1
27.07.2010 Schreiben die Recherchenangelegenheiten betreffend Recherche / Prüfung 7
27.07.2010 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents (Teilanmeldung) Recherche / Prüfung 8
09.08.2006 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 55
09.08.2006 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 49