EP2258425 - Spritzvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/49] | Spritzvorrichtung mit Antriebseinrichtung, welche Rückstellung vereinfacht | ||
[2012/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US | [2010/49] | Erfinder | 01 /
Atterbury, William Godwin 397 Bailey Place Columbus, OH 43235 / US | 02 /
Diller, Mark Gerard 701 Clinton Street Clayton, OH 45315 / US | 03 /
Gaydos, Peter Andrew 2384 Stewart Hollow Court Hilliard, OH 43026 / US | 04 /
Hoste, Shannon Marie-Lynn 7088 Greenery Court Westerville, OH 43082 / US | 05 /
Taylor, Donna Marie 1076 Baumock Burn Drive Columbus, OH 43235 / US | 06 /
Walters, Bobby Lee 4307 Kenridge Drive Columbus, OH 43220 / US | 07 /
Madland, Steven Michael 215 Buttonwood Court Gahanna, OH 43230 / US | 08 /
Boyd, Douglas Edward 5591 Donnally Court Dublin, OH 43016 / US | [2010/49] | Vertreter | Price, Nigel John King J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2013/05] |
Frühere [2010/49] | Price, Nigel John King J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10010748.1 | 08.05.2002 | [2010/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010291437 | 16.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 291437 | US20010297051P | 08.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 297051 P | US20010303613P | 06.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 303613 P | US20010324199P | 21.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 324199 P | [2010/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2258425 | Datum: | 08.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2258425 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2258425 | Datum: | 30.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.2011 | Klassifikation | IPC: | A61M5/24, A61M5/315, A61M5/28, F15B15/28 | [2010/49] | CPC: |
A61M5/31535 (EP,US);
A61M5/31551 (EP,US);
A61M5/31566 (US);
A61M5/31585 (EP,US);
G01D5/2497 (EP,US);
G01D5/25 (EP,US);
A61B2017/00482 (EP,US);
A61M2005/2407 (EP,US);
A61M2005/2488 (EP,US);
A61M2005/3125 (EP,US);
A61M2205/50 (EP,US);
A61M2205/581 (EP,US);
A61M2205/583 (EP,US);
A61M2205/585 (EP,US);
A61M2205/60 (EP,US);
A61M2205/6027 (EP,US);
A61M5/24 (EP,US);
A61M5/3129 (EP,US);
A61M5/31543 (EP,US);
A61M5/31556 (EP,US);
A61M5/31558 (EP,US);
A61M5/31568 (EP,US);
A61M5/31573 (EP,US);
A61M5/31575 (EP,US);
A61M5/31593 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2010/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spritzvorrichtung | [2012/26] | Englisch: | Medication injector apparatus | [2012/26] | Französisch: | Appareil injecteur de médication | [2012/26] |
Frühere [2010/49] | Spritzvorrichtung mit Antriebseinrichtung, welche Rückstellung vereinfacht | ||
Frühere [2010/49] | Medication injector apparatus with drive assembly that facilitates reset | ||
Frühere [2010/49] | Appareil injecteur de médication avec ensemble d'entraînement qui facilite le réarmement | Prüfungsverfahren | 12.04.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.04.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/21] | 21.06.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.12.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 18.12.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.12.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02746307.4 / EP1392377 | EP06126846.2 / EP1776975 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20020746307) , ist 26.10.2005 | Einspruch (Einsprüche) | 31.10.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/02] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 18.12.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 18.12.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.01.2013 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 30.01.2013 | BE | 30.01.2013 | CY | 30.01.2013 | DK | 30.01.2013 | FI | 30.01.2013 | MC | 30.01.2013 | NL | 30.01.2013 | SE | 30.01.2013 | TR | 30.01.2013 | GR | 01.05.2013 | IE | 08.05.2013 | LU | 08.05.2013 | PT | 30.05.2013 | CH | 31.05.2013 | LI | 31.05.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
CY | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
MC | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
TR | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
IE | 08.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/20] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
CY | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
MC | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
IE | 08.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/08] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
CY | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
MC | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/03] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
CY | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
MC | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
CY | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
DK | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
Frühere [2013/40] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
PT | 30.05.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
FI | 30.01.2013 | ||
NL | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
GR | 01.05.2013 | ||
Frühere [2013/36] | AT | 30.01.2013 | |
BE | 30.01.2013 | ||
SE | 30.01.2013 | ||
Frühere [2013/35] | BE | 30.01.2013 | |
SE | 30.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | SE | 30.01.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0615762 (LILLY CO ELI [US]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5674204 (CHANOCH LAWRENCE H [US]) [A] 1* column 4, line 26 - column 8, line 21; figures 1-7 *; | [A]EP0937471 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1 * column 3, lines 22-25 * * column 5, line 39 - column 6, line 5; figure 6 * * column 4, line 1 - column 5, line 38; figures 1-5 * | vom Anmelder | US5509905 | US5688251 | US5954700 | US6110152 |