EP2378787 - Prioritätsanzeige einer separaten Anruf- und Trägersteuerungsarchitektur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.11.2016 [2016/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2011/42] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
Graf, Leslie 3 Hender Court Balwyn 3103 Melbourne / AU | 02 /
Rytina, Ian 62 Carlton Street 3053 Victoria / AU | 03 /
Groves, Christian 53 Margaret St Newport Victoria 3015 / AU | 04 /
Hollis, Mark Hollis 1 Daintree Avenue Park Orchards 3114 / AU | [2011/42] | Vertreter | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2014/03] | Kargl, Verena Sabine, et al Ericsson GmbH Patent Department Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | ||
Frühere [2011/42] | Kribber, Klaus-Dieter, et al Ericsson GmbH Ericsson Allee 1 52134 Herzogenrath / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10012237.3 | 12.11.2001 | [2011/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2378787 | Datum: | 19.10.2011 | Sprache: | EN | [2011/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2378787 | Datum: | 11.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2011 | Klassifikation | IPC: | H04Q3/00, // H04L12/56 | [2011/42] | CPC: |
H04L47/15 (EP,US);
H04L47/70 (EP,US);
H04L47/805 (EP,US);
H04L47/808 (EP,US);
H04Q3/0025 (EP,US);
H04Q2213/13174 (EP,US);
H04Q2213/13176 (EP,US);
H04Q2213/13178 (EP,US);
H04Q2213/13204 (EP,US);
H04Q2213/13209 (EP,US);
H04Q2213/13216 (EP,US);
H04Q2213/1325 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2011/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Prioritätsanzeige einer separaten Anruf- und Trägersteuerungsarchitektur | [2011/42] | Englisch: | Priority indication in a separated call and bearer control architecture | [2011/42] | Französisch: | Indication de priorité dans un appel séparé et architecture de contrôle de bénéficiaire | [2011/42] | Prüfungsverfahren | 16.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/18] | 11.07.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/44] | 28.06.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/44] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01982645.2 / EP1444854 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 26.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 26.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2015 | 15   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9608935 (IONICA INT LTD [GB], et al) [A] 1-6 * abstract *; | [I]WO0005913 (NOKIA NETWORKS OY [FI], et al) [I] 1-6 * page 7, line 3 - line 8 * * page 8, line 3 - line 11 * * page 10, line 1 - line 13 * * page 11, line 12 - page 12, line 7 *; | [T]WO0186929 (DEUTSCHE TELEKOM MOBIL [DE], et al) [T] 1-6* abstract * |