EP2276089 - Verfahren zur Reduzierung der Feuchtigkeitskontamination in einer top-emittierenden OLED mit einem Trockenmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/03] | Desikkationsmittel für oben emittierende OLED | ||
[2016/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.08.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Global OLED Technology LLC 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801 / US | [2011/03] | Erfinder | 01 /
Boroson, Michael Louis 281 Grosvenor Road Rochester, New York 14610 / US | [2011/03] | Vertreter | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB Nymphenburger Straße 4 80335 München / DE | [2016/42] |
Frühere [2013/20] | Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | ||
Frühere [2011/03] | TER MEER - STEINMEISTER & PARTNER GbR Patentanwälte Mauerkircherstrasse 45 81679 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10012476.7 | 13.07.2005 | [2011/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20040899902 | 27.07.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 899902 | [2011/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2276089 | Datum: | 19.01.2011 | Sprache: | EN | [2011/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2276089 | Datum: | 25.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2276089 | Datum: | 19.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.2012 | Klassifikation | IPC: | H01L51/52 | [2011/03] | CPC: |
H10K59/871 (EP,KR);
H05B33/04 (KR);
H10K50/841 (US);
H10K50/846 (US);
H10K59/874 (EP,KR);
H10K2102/3026 (EP,US);
H10K71/851 (EP,US);
H10K85/324 (EP,US);
H10K85/341 (EP,US);
H10K85/342 (EP,US);
H10K85/351 (EP,US);
H10K85/615 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, NL [2016/42] |
Frühere [2011/03] | DE, GB, NL | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Reduzierung der Feuchtigkeitskontamination in einer top-emittierenden OLED mit einem Trockenmittel | [2016/26] | Englisch: | Method for reducing moisture contamination in a top-emitting oled using a dessicant | [2011/03] | Französisch: | Méthode afin de reduire la contamination par l'humidité d'un dispositif OLED à émission par le haut en utilisant un dessiccateur | [2016/26] |
Frühere [2011/03] | Desikkationsmittel für oben emittierende OLED | ||
Frühere [2011/03] | Absorbeur d'humidité pour un dispositif OLED à émission par le haut | Prüfungsverfahren | 04.10.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/03] | 20.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.09.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.09.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.09.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.09.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05775481.4 / EP1779446 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050775481) , ist 22.01.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 20.07.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 04.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 11.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPS6025192 (ISE ELECTRONICS CORP); | [YD]US6470594 (BOROSON MICHAEL L [US], et al); | [X]US2003127974 (MIYAZAWA TAKASHI [JP]); | [A]EP1437777 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB [JP]); | [AP]JP2004303643 (SEIKO EPSON CORP) | vom Anmelder | US3180730 | US3567450 | US3658520 | US4356429 | US4539507 | US4720432 | US4769292 | US4768292 | US4885211 | US5061569 | US5141671 | US5150006 | US5151629 | US5276380 | US5294870 | US5405709 | US5484922 | US5552678 | EP0732868 | US5593788 | US5645948 | US5683823 | US5755999 | US5776623 | WO9855561 | EP0891121 | US5882761 | US5928802 | US5935721 | US5935720 | US6020078 | WO0018851 | EP1009041 | US6097147 | EP1029909 | WO0057676 | WO0070655 | US6194119 | US6208075 | US6226890 | US6237529 | WO0139234 | WO0141512 | WO0193642 | WO0215645 | US6413656 | US2002100906 | US2002117662 | US2002121638 | EP1239526 | EP1238981 | WO02071813 | US6451455 | US6451415 | WO02074015 | EP1244155 | US6458475 | US6470594 | US2002197511 | US2003017361 | US6515298 | US2003040627 | JP2003059667 | JP2003073387 | JP2003073388 | JP2003073665 | US2003054198 | US2003059646 | US6544916 | US2003068528 | US2003068526 | US2003068535 | US2003072964 | US6573651 | US2003110981 | US2003124381 | US6590157 | US6594916 | US2003141809 | US2003175553 | US6656609 | US19970957851 | US20030693121 |