EP2236927 - Vorrichtung zum Schutz der Gas- und Sauerstoffzufuhr zu einem Schneidbrenner [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.03.2015 [2015/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Van der Plaat, Bastiaan Saturnusstraat 7 2957 HH Nieuw-Lekkerland / NL | [2010/40] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2010/40] | Vertreter | Ferguson, Alexander, et al Octrooibureau Ferguson BV Da Costaplein 3 3818 HE Amersfoort / NL | [N/P] |
Frühere [2012/11] | Ferguson, Alexander, et al Octrooibureau Ferguson BV P.O. Box 970 3800 AZ Amersfoort / NL | ||
Frühere [2010/40] | Reynvaan, Lambertus Johannes Octrooibureau Reynvaan Twintighoevenweg 13 3312 LS Dordrecht / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10075136.1 | 26.03.2010 | [2010/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20091036796 | 31.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 1036796 | [2010/40] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2236927 | Datum: | 06.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.07.2010 | Klassifikation | IPC: | F23N5/24, F23D14/42, F23N1/02, B23K7/10, F23K5/00, F23D14/46 | [2010/40] | CPC: |
F23N5/247 (EP);
B23K7/10 (EP);
B23K9/321 (EP);
F23D14/42 (EP);
F23D14/465 (EP);
F23K5/007 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/40] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Schutz der Gas- und Sauerstoffzufuhr zu einem Schneidbrenner | [2010/40] | Englisch: | Device for protecting the gas and oxygen supply to a cutting torch | [2010/40] | Französisch: | Dispositif de protection de l'alimentation en gaz et oxygène d'un chalumeau d'oxycoupage | [2010/40] | Prüfungsverfahren | 02.02.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/11] | 01.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/12] | 29.10.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2014 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2028032 (WHITE CHARLES F) [A] 1-5* the whole document *; | [AD]EP0783931 (PLAAT BASTIAAN V D [NL]) [AD] 1-5 * the whole document * | vom Anmelder | EP0783931 |