EP2224003 - MikroRNA-Moleküle [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Hofgartenstrasse 8 80539 München / DE | [2018/16] |
Frühere [2010/35] | Für alle benannten Staaten Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Hofgartenstraße 8 80539 München / DE | Erfinder | 01 /
Tuschl, Thomas 682 Saint Marks Avenue Brooklyn, NY 11216-3605 / US | 02 /
Lagos-Quintana, Mariana Cantianstrasse 20 10437 Berlin / DE | 03 /
Lendeckel, Winfried Blinde Gasse 52 37318 Hohengandern / DE | 04 /
Dammann, Jutta Steingasse 32/12 1030 Wien / AT | 05 /
Rauhut, Reinhard Görlitzer Strasse 41 37085 Göttingen / DE | [2011/14] |
Frühere [2011/11] | 01 /
Tuschl, Thomas 682 Saint Marks Avenue Brooklyn, NY 11216-3605 / US | ||
02 /
Lagos-Quintana, Mariana 500 East 63rd St. Apt. 2K New York, NY 10021 / US | |||
03 /
Lendeckel, Winfried Blinde Gasse 52 37318 Hohengandern / DE | |||
04 /
Dammann, Jutta Steingasse 32/12 1030 Wien / AT | |||
05 /
Rauhut, Reinhard Merkelstrasse 16 37085 Göttingen / DE | |||
Frühere [2010/35] | 01 /
Tuschl, Thomas 504 East 63rd St. No. 37R New York, NY 10021 / US | ||
02 /
Lagos-Quintana, Mariana 500 East 63rd St. Apt. 2K New York, NY 10021 / US | |||
03 /
Lendeckel, Winfried Blinde Gasse 52 37318 Hohengandern / DE | |||
04 /
Meyer, Jutta 10 River Road, Apt. 6B New York, NY 10044 / US | |||
05 /
Rauhut, Reinhard Merkelstrasse 16 37085 Göttingen / DE | Vertreter | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [2018/16] |
Frühere [2010/35] | Weiss, Wolfgang Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10155080.4 | 27.09.2002 | [2010/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20010123453 | 28.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 01123453 | EP20020006712 | 22.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 02006712 | EP20020016772 | 26.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 02016772 | [2010/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2224003 | Datum: | 01.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2224003 | Datum: | 05.01.2011 | [2011/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2224003 | Datum: | 18.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.12.2010 | Klassifikation | IPC: | A61K38/00, C12N15/113, C12Q1/68 | [2017/44] | CPC: |
C12N15/113 (EP,US);
A61P35/00 (EP);
A61P35/02 (EP);
C12Q1/6876 (US);
A61K38/00 (EP,US);
C12N2310/14 (EP,US);
C12N2310/141 (US);
C12N2310/53 (EP,US);
C12N2330/10 (EP,US);
|
Frühere IPC [2010/35] | C12N15/113 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2018/16] |
Frühere [2010/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MikroRNA-Moleküle | [2010/35] | Englisch: | MicroRNA molecules | [2010/35] | Französisch: | Molécules de micro ARN | [2010/35] | Prüfungsverfahren | 01.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/35] | 28.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.07.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 22.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP02782801.1 / EP1430128 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20020782801) , ist 28.07.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/13] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 22.04.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.04.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 11.05.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 31.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 30.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | DK | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | ES | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | IT | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | NL | 18.04.2018 | SE | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | BG | 18.07.2018 | GR | 19.07.2018 | PT | 20.08.2018 | IE | 27.09.2018 | LU | 27.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/16] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
Frühere [2019/33] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 18.04.2018 | |
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 18.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - "CM1-HT0877-190900-426-b01 HT0877 Homo sapiens cDNA, mRNA sequence.", EMBL, (20001020), Database accession no. BF088470, URL: EBI, XP002591547 [X] 1,2,5,6,8-10 * compound . * | [X] - "Human cDNA sequence SEQ ID NO:13278.", Geneseq, (20010626), Database accession no. AAH15188, URL: EBI, XP002591548 [X] 1,2,5,6,8-10 * compound . * | [A] - PASQUINELLI AMY E ET AL, "Conservation of the sequence and temporal expression of let-7 heterochronic regulatory RNA", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, GB LNKD- DOI:10.1038/35040556, (20000101), vol. 408, no. 6808, ISSN 0028-0836, pages 86 - 89, XP002204652 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/35040556 | [A] - MOSS E G ET AL, "The cold shock domain protein LIN-28 controls developmental timing in C. elegans and is regulated by the lin-4 RNA", CELL, CELL PRESS, CAMBRIDGE, NA, US LNKD- DOI:10.1016/S0092-8674(00)81906-6, (19970307), vol. 88, no. 5, ISSN 0092-8674, pages 637 - 646, XP002229064 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(00)81906-6 | [AP] - LAGOS-QUINTANA M ET AL, "Identification of novel genes coding for small expressed RNAs", SCIENCE, AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, WASHINGTON, DC; US LNKD- DOI:10.1126/SCIENCE.1064921, (20011026), vol. 294, no. 5543, ISSN 0036-8075, pages 853 - 858, XP002971837 [AP] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1064921 | [AP] - AMBROS V, "microRNAs: Tiny Regulators with Great Potential", CELL, CELL PRESS, CAMBRIDGE, NA, US LNKD- DOI:10.1016/S0092-8674(01)00616-X, (20011228), vol. 107, ISSN 0092-8674, pages 823 - 826, XP002978397 [AP] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0092-8674(01)00616-X | vom Anmelder | - R. C. LEE; R. L. FEINBAUM; V. AMBROS, CELL, (1993), vol. 75, page 843 | - B. J. REINHART ET AL., NATURE, (2000), vol. 403, page 901 | - V. AMBROS, CURR. OPIN. GENET. DEV., (2000), vol. 10, page 428 | - E. G. MOSS, CURR. BIOL., (2000), vol. 10, page R436 | - F. SLACK; G. RUVKUN, ANNU. REV. GENET., (1997), vol. 31, page 611 | - A. E. PASQUINELLI ET AL., NATURE, (2000), vol. 408, page 86 | - S. M. ELBASHIR ET AL., NATURE, (2001), vol. 411, page 494 | - S. M. ELBASHIR; W. LENDECKEL; T. TUSCHL, GENES & DEV., (2001), vol. 15, page 188 | - A. J. HAMILTON; D. C. BAULCOMBE, SCIENCE, (1999), vol. 286, page 950 | - S. M. HAMMOND; E. BERNSTEIN; D. BEACH; G. J. HANNON, NATURE, (2000), vol. 404, page 293 | - P. D. ZAMORE; T. TUSCHL; P. A. SHARP; D. P. BARTEL, CELL, (2000), vol. 101, page 25 | - G. HUTVáGNER; J. MCLACHLAN; É. BáLINT; T. TUSCHL; P. D. ZAMORE, SCIENCE, (2001), vol. 93, page 834 | - A. GRISHOK ET AL., CELL, (2001), vol. 106, page 23 | - I. SCHNEIDER, J EMBRYOL EXP MORPHOL, (1972), vol. 27, page 353 | - R. FEINBAUM; V. AMBROS, DEV. BIOL., (1999), vol. 210, page 87 | - S. M. HAMMOND; S. BOETTCHER; A. A. CAUDY; R. KOBAYASHI; G. J. HANNON, SCIENCE, (2001), vol. 293, page 1146 | - A. A. ARAVIN ET AL., CURR. BIOL., (2001), vol. 11, page 1017 | - H. TABARA ET AL., CELL, (1999), vol. 99, page 123 | - M. FAGARD; S. BOUTET; J. B. MOREL; C. BELLINI; H. VAUCHERET, PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (2000), vol. 97, page 11650 | - C. CATALANOTTO; G. AZZALIN; G. MACINO; C. COGONI, NATURE, (2000), vol. 404, page 245 | - S. R. EDDY, CURR. OPIN. GENET. DEV., (1999), vol. 9, page 695 | - J. CAVAILLE ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (2000), vol. 97, page 14311 | - A. HüTTENHOFER ET AL., EMBO J., (2001), vol. 20, page 2943 | - L. ARGAMAN ET AL., CURR. BIOL., (2001), vol. 11, page 941 | - K. M. WASSARMAN; F. REPOILA; C. ROSENOW; G. STORZ; S. GOTTESMAN, GENES & DEV., (2001), vol. 15, page 1637 | - D. H. MATHEWS; J. SABINA; M. ZUKER; D. H. TURNER, J. MOL. BIOL., (1999), vol. 288, page 911 | - E. BERNSTEIN; A. A. CAUDY; S. M. HAMMOND; G. J. HANNON, NATURE, (2001), vol. 409, page 363 | - GRAHAM, 'F.L.; VAN DER EB, A.J., VIROL., (1973), vol. 52, page 456 | - MCCUTCHAN, J.H.; PAGANO, J.S., J. NATL. CANCER INST., (1968), vol. 41, page 351 | - CHU, G. ET AL., NUCL. ACIDS RES., (1987), vol. 15, page 1311 | - FRALEY, R. ET AL., J. BIOL. CHEM., (1980), vol. 255, page 10431 | - CAPECCHI, M.R., CELL, (1980), vol. 22, page 479 | - FELGNER, P.L. ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI USA, (1987), vol. 84, page 7413 | - LAU N.C.; LIM L.P.; WEINSTEIN E.G.; BARTEL D.P., SCIENCE, (2001), vol. 294, pages 858 - 862 | - LEE R.C.; AMBROS V., SCIENCE, (2001), vol. 294, pages 862 - 864 | - AMBROS V., CELL, (2001), vol. 107, pages 823 - 826 | - AMBROS V.; HORVITZ H.R., SCIENCE, (1984), vol. 226, pages 409 - 416 | - WIGHTMAN B.; HA I.; RUVKUN G., CELL, (1993), vol. 75, pages 855 - 862 | - ROUGVIE A.E., NAT. REV. GENET., (2001), vol. 2, pages 690 - 701 | - KETTING R.F.; FISCHER S.E.; BERNSTEIN E.; SIJEN T.; HANNON G.J.; PLASTERK R.H., GENES & DEV., (2001), vol. 15, pages 2654 - 2659 | - HALLAM S.J.; JIN Y., NATURE, (1998), vol. 395, pages 78 - 82 | - GAUWERKY C.E.; HUEBNER K.; ISOBE M.; NOWELL P.C.; CROCE C.M., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1989), vol. 86, pages 8867 - 8871 | - P. CHOMCZYNSKI; N. SACCHI, ANAL BIOCHEM, (1987), vol. 162, page 156 | - TAM W., GENE, (2001), vol. 274, pages 157 - 167 |