EP2227932 - Landwirtschaftliche Sämaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [2019/13] |
Frühere [2010/37] | Für alle benannten Staaten Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265-8098 / US | Erfinder | 01 /
Peterson, James R 206 Tamaroa Trl Annawan, IL 61234 / US | 02 /
Mariman, Nathan A 1028 Kadel Drive Geneseo, IL 61254 / US | 03 /
Silbernagel, Carl S. 524 Cuxhaven Court Fort Mill, SC 29715 / US | 04 /
Santiago, Sam 452 Wilshire Drive Colona, IL 61242 / US | 05 /
Walter, Jason D 1924 East 32nd Street Davenport, IL 52807 / US | 06 /
Landman, Ronald G 141 35th Avenue NE Fargo, ND 58102 / US | [2019/13] |
Frühere [2010/37] | 01 /
Peterson, James R 206 Tamaroa Trl Annawan, IL 61234 / US | ||
02 /
Mariman, Nathan A 1028 Kadel Drive Geneseo, IL 61254 / US | |||
03 /
Silbernagel, Carl S. 524 Cuxhaven Court Fort Mill, SC 29715 / US | |||
04 /
Santiago, Sam 452 Wilshire Drive Colona, IL 61242 / US | |||
05 /
Walter, Jason D 1924 East 32nd Street Davenport, IL 52807 / US | |||
06 /
Landman, Ronald G 141 35th Avenue NE Fargo, ND 58102 / US | Vertreter | Reichert, Christian John Deere GmbH & Co. KG Global Intellectual Property Services John-Deere-Straße 70 68163 Mannheim / DE | [2019/13] |
Frühere [2010/37] | Reichert, Christian Deere & Company European Office Global Intellectual Property Services John-Deere-Straße 70 68163 Mannheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10155385.7 | 03.03.2010 | [2010/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090401682 | 11.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 401682 | [2010/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2227932 | Datum: | 15.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2227932 | Datum: | 27.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.08.2010 | Klassifikation | IPC: | A01C7/10 | [2010/37] | CPC: |
A01C7/102 (EP,US);
A01C21/005 (EP,US);
A01C7/046 (EP,US);
A01C7/105 (EP,US);
A01C19/02 (EP,US);
Y10S111/90 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/13] |
Frühere [2010/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Landwirtschaftliche Sämaschine | [2010/37] | Englisch: | Agricultural seeding machine | [2010/37] | Französisch: | Semoir agricole | [2010/37] | Prüfungsverfahren | 04.03.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/17] | 02.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.02.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 19.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 18.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.03.2010 | AT | 27.03.2019 | CY | 27.03.2019 | CZ | 27.03.2019 | DK | 27.03.2019 | EE | 27.03.2019 | ES | 27.03.2019 | FI | 27.03.2019 | HR | 27.03.2019 | IT | 27.03.2019 | LT | 27.03.2019 | LV | 27.03.2019 | MC | 27.03.2019 | MK | 27.03.2019 | MT | 27.03.2019 | NL | 27.03.2019 | PL | 27.03.2019 | RO | 27.03.2019 | SE | 27.03.2019 | SI | 27.03.2019 | SK | 27.03.2019 | SM | 27.03.2019 | TR | 27.03.2019 | BG | 27.06.2019 | NO | 27.06.2019 | GR | 28.06.2019 | IS | 27.07.2019 | PT | 27.07.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 03.03.2010 | |
AT | 27.03.2019 | ||
CY | 27.03.2019 | ||
CZ | 27.03.2019 | ||
DK | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
MC | 27.03.2019 | ||
MT | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
TR | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
DK | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
MC | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
TR | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
DK | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
TR | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
DK | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
DK | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AT | 27.03.2019 | |
CZ | 27.03.2019 | ||
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2019/52] | CZ | 27.03.2019 | |
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
PL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2019/49] | CZ | 27.03.2019 | |
EE | 27.03.2019 | ||
ES | 27.03.2019 | ||
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
RO | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
SK | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 27.03.2019 | |
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
PT | 27.07.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 27.03.2019 | |
FI | 27.03.2019 | ||
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 27.03.2019 | |
HR | 27.03.2019 | ||
IT | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 27.03.2019 | |
HR | 27.03.2019 | ||
LT | 27.03.2019 | ||
LV | 27.03.2019 | ||
NL | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 27.03.2019 | |
LT | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
BG | 27.06.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 27.03.2019 | |
LT | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
GR | 28.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 27.03.2019 | |
LT | 27.03.2019 | ||
SE | 27.03.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 27.03.2019 | |
LT | 27.03.2019 | ||
NO | 27.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO8605352 (PAUL KARL HEINZ) [A] 1-15* page 1, paragraph 2 - page 6, paragraph 3; figure - *; | [XAI]EP0282813 (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [X] 1,2,4,7,10-14 * column 1, line 9 - column 2, line 46 * * column 3, line 12 - column 6, line 19; figure - * [A] 6,8,15 [I] 3,5; | [XAI]US6070538 (FLAMME DAVID D [US], et al) [X] 1,10 * column 3, lines 17-62 * * column 6, lines 4-13 * * column 7, lines 4-9 * * column 8, lines 14-64 * [A] 2,6-9,11,13,15 [I] 3-5,12,14; | [XAI]EP1415523 (KVERNELAND ASA [NO]) [X] 1,7,8,10,14,15 * column 1, line 13 - column 4, line 57 * * column 5, lines 11-17; figures 1-3 * [A] 2,9,11 [I] 3-6,12,13 | Prüfung | WO9914999 | vom Anmelder | EP0282813 | EP1415523 |