EP2329791 - Applikationsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.12.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.01.2022 [2022/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 9494 Schaan / LI | [2011/23] | Erfinder | 01 /
Müller, Frank Gatterweg 46 6800 Feldkirch / AT | 02 /
Gatehr, Klaus Eichengasse 12 6824 Schlins / AT | 03 /
Holaschke, Sebastian Angelika-Kaufmann Strasse 6900 Bregenz / AT | 04 /
Suffel, Ralf Austrasse 3 9469 Haag / CH | [2011/23] | Vertreter | Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/23] | Splanemann Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10159504.9 | 09.04.2010 | [2011/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20090178109 | 04.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 09178109 | [2011/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2329791 | Datum: | 08.06.2011 | Sprache: | DE | [2011/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2329791 | Datum: | 25.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.04.2016 | Klassifikation | IPC: | A61C5/06 | [2011/23] | CPC: |
A61C5/62 (EP,US);
A61M5/31511 (US);
A61M2005/3103 (US);
A61M2005/3123 (US);
A61M5/31513 (US);
A61M5/31515 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/23] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Applikationsvorrichtung | [2011/23] | Englisch: | Application device | [2011/23] | Französisch: | Dispositif d'application | [2011/23] | Prüfungsverfahren | 09.04.2010 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/01] | 05.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.08.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.08.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/01] | 31.08.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2022/01] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.02.2020 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 04.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 16.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 15.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 15.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE4332308 (HERAEUS KULZER GMBH [DE]) [AD] 1-12 * column 5, line 51 - column 6, line 17 ** figures 1-3 *; | [X]US5411488 (PAGAY SHRIKANT N [US], et al) [X] 1-12 * column 1, lines 24-25 * * column 3, lines 10-19 * * column 5, line 16 - column 7, line 47 * * figures 1-9 *; | [XI]US2003035744 (HORITA TAIJI [JP], et al) [X] 1,3,10,11 * paragraphs [0007] - [0010] - [0 28] , [0 45] , [0 53] , [0 58] - [0068] * * figures 1, 2, 4, 5A-5D * [I] 2,4,6,8,9; | [XI]US2005182371 (WAGNER GARY S [US], et al) [X] 1,3,6,7,10,11 * paragraph [0034] * * figures 4A, 4B * [I] 4,5,8,9,12; | [X]JP2006158983 (NIPRO CORP, et al) [X] 1 * abstract * | vom Anmelder | DE4332308 |