EP2246676 - Spektrales Farbmessgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 17.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 29.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.01.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Canon Kabushiki Kaisha 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2010/44] | Für alle benannten Staaten Canon Kabushiki Kaisha 30-2 Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo 146-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Kimura, Kazumi c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo Tokyo 146-8501 / JP | 02 /
Teramura, Masayasu c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo Tokyo 146-8501 / JP | 03 /
Tochigi, Nobuyuki c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo Tokyo 146-8501 / JP | 04 /
Takizawa, Tokuji c/o CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku Tokyo Tokyo 146-8501 / JP | [2010/44] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/44] | TBK-Patent Bavariaring 4-6 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10161413.9 | 29.04.2010 | [2010/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090110878 | 30.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009110878 | JP20100081566 | 31.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010081566 | [2010/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2246676 | Datum: | 03.11.2010 | Sprache: | EN | [2010/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2246676 | Datum: | 20.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.2017 | Klassifikation | IPC: | G01J3/02, G01J3/50 | [2010/44] | CPC: |
G01J3/02 (EP,US);
G01J3/0205 (EP,US);
G01J3/0208 (EP,US);
G01J3/024 (EP,US);
G01J3/50 (EP,US);
G01J3/502 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/31] |
Frühere [2010/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spektrales Farbmessgerät | [2010/44] | Englisch: | Spectral colorimetric apparatus | [2010/44] | Französisch: | Colorimètre spectral | [2010/44] | Prüfungsverfahren | 29.04.2010 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 26.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.06.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/31] | 27.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.2020 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2020/08] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.09.2019 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4540282 (LANDA ISAAC J [US], et al); | [XA]JPH0658812 (JUKI KK); | [A]EP1041372 (GRETAG MACBETH AG [CH], et al); | [A]JP2001264173 (MINOLTA CO LTD); | [A]US2006290936 (IMURA KENJI [JP], et al); | [A]JP2009008471 (CANON KK) | Prüfung | US4540282 | vom Anmelder | JPH0658812 | JPH0694528 | JPH09160343 | JP2000298066 | JP2002206967 | JP2004126278 |