EP2256170 - Abstimmbare fluoreszierende UV-härtbare Geltinten mit fluoreszierenden Monomeren für Lebensmittelverpackungsanwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square - 20 A, 100 Clinton Avenue South Rochester New York 14644 / US | [2014/52] |
Frühere [2010/48] | Für alle benannten Staaten Xerox Corporation Xerox Square - 20 A, 100 Clinton Avenue South Rochester New York 14644 / US | Erfinder | 01 /
Chretien, Michelle 161-5260 Mcfarren Blvd. Mississauga Ontario L5M 7J5 / CA | 02 /
Chopra, Naveen 2071 Sprucedale Drive Oakville Ontario L6H 5W4 / CA | 03 /
Odell, Peter G. 1855 Balsam Avenue Mississauga Ontario L5J 1L3 / CA | 04 /
Belelie, Jennifer L. 1320 Ridgebank Drive Oakville Ontario L6N 4A5 / CA | [2014/52] |
Frühere [2010/48] | 01 /
Chretien, Michelle 161-5260 Mcfarren Blvd. Mississauga Ontario L5M 7J5 / CA | ||
02 /
Chopra, Naveen 2071 Sprucedale Drive Oakville Ontario L6H 5W4 / CA | |||
03 /
Odell, Peter G. 1855 Balsam Avenue Mississauga Ontario L5J 1L3 / CA | |||
04 /
Belelie, Jennifer L. 1320 Ridgebank Drive Oakville Ontario L6N 4A5 / CA | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/52] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2012/02] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstraße 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2011/41] | Gervasi, Gemma, et al Notarbartolo & Gervasi GmbH Bavariaring 21 80336 München / DE | ||
Frühere [2010/48] | De Anna, Pier Luigi, et al Notarbartolo & Gervasi GmbH Bavariaring 21 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10164113.2 | 27.05.2010 | [2010/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090474946 | 29.05.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 474946 | [2010/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2256170 | Datum: | 01.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2256170 | Datum: | 24.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2010 | Klassifikation | IPC: | C09D11/00, C09D11/10 | [2010/48] | CPC: |
C09D11/101 (EP,US);
C09D11/34 (EP,US);
C09D11/50 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abstimmbare fluoreszierende UV-härtbare Geltinten mit fluoreszierenden Monomeren für Lebensmittelverpackungsanwendungen | [2010/48] | Englisch: | Tunable fluorescent UV curable gel inks containing fluorescent monomers for food packaging applications | [2010/48] | Französisch: | Encres à gel durcissable à UV fluorescent réglable contenant des monomères fluorescents pour les applications d'emballage des aliments | [2010/48] | Prüfungsverfahren | 01.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/28] | 19.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.11.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.11.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.11.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 25.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.05.2010 | AL | 24.12.2014 | AT | 24.12.2014 | BE | 24.12.2014 | BG | 24.12.2014 | CY | 24.12.2014 | CZ | 24.12.2014 | DK | 24.12.2014 | EE | 24.12.2014 | ES | 24.12.2014 | FI | 24.12.2014 | HR | 24.12.2014 | IT | 24.12.2014 | LT | 24.12.2014 | LV | 24.12.2014 | MC | 24.12.2014 | MK | 24.12.2014 | MT | 24.12.2014 | NL | 24.12.2014 | PL | 24.12.2014 | PT | 24.12.2014 | RO | 24.12.2014 | SE | 24.12.2014 | SI | 24.12.2014 | SK | 24.12.2014 | SM | 24.12.2014 | TR | 24.12.2014 | NO | 24.03.2015 | GR | 25.03.2015 | IS | 24.04.2015 | IE | 27.05.2015 | LU | 27.05.2015 | CH | 31.05.2015 | LI | 31.05.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/37] | HU | 27.05.2010 | |
AT | 24.12.2014 | ||
BE | 24.12.2014 | ||
BG | 24.12.2014 | ||
CY | 24.12.2014 | ||
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
MK | 24.12.2014 | ||
MT | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
PT | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
SM | 24.12.2014 | ||
TR | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 27.05.2010 | |
AT | 24.12.2014 | ||
BE | 24.12.2014 | ||
BG | 24.12.2014 | ||
CY | 24.12.2014 | ||
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
MK | 24.12.2014 | ||
MT | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
SM | 24.12.2014 | ||
TR | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 27.05.2010 | |
AT | 24.12.2014 | ||
BE | 24.12.2014 | ||
BG | 24.12.2014 | ||
CY | 24.12.2014 | ||
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
MT | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
SM | 24.12.2014 | ||
TR | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 24.12.2014 | |
BE | 24.12.2014 | ||
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
MT | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 24.12.2014 | |
BE | 24.12.2014 | ||
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/20] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
IE | 27.05.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SI | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/06] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
MC | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
LU | 27.05.2015 | ||
CH | 31.05.2015 | ||
LI | 31.05.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
IT | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
Frühere [2015/50] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
DK | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 24.12.2014 | |
CZ | 24.12.2014 | ||
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
IS | 24.04.2015 | ||
Frühere [2015/37] | CZ | 24.12.2014 | |
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
PL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
SK | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/36] | CZ | 24.12.2014 | |
EE | 24.12.2014 | ||
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
RO | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/35] | EE | 24.12.2014 | |
ES | 24.12.2014 | ||
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 24.12.2014 | |
FI | 24.12.2014 | ||
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/29] | FI | 24.12.2014 | |
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
NL | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/24] | FI | 24.12.2014 | |
HR | 24.12.2014 | ||
LT | 24.12.2014 | ||
LV | 24.12.2014 | ||
SE | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
GR | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/23] | FI | 24.12.2014 | |
LT | 24.12.2014 | ||
NO | 24.03.2015 | ||
Frühere [2015/21] | LT | 24.12.2014 | |
NO | 24.03.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 24.12.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US2008090928 (IFTIME GABRIEL [CA], et al) [AD] 1-14 * example -; claim - *; | [AD]US2009104373 (VANBESIEN DARYL W [CA], et al) [AD] 1-14 * example -; claim - *; | [AD]US2007120924 (ODELL PETER G [CA], et al) [AD] 1-14 * example -; claim - *; | [A]US2008087190 (IFTIME GABRIEL [CA], et al) [A] 1-14 * example -; claim - *; | [A]US2007211110 (IFTIME GABRIEL [CA], et al) [A] 1-14 * example -; claim - * | vom Anmelder | US7501015 | US7323498 | US2008122914 | US7276614 | US7279587 | US2007120921 | US2007120924 | US5389958 | US20080245782 | US20070877319 | US20060548774 | US20060451342 | US20050289609 | US20050289521 | US20050289552 | US20050289473 | US20050034850 | US20100599104 |