EP2290732 - Sekundärbatterie mit Isolationselement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SB LiMotive Co., Ltd. 428-5 Gongse-dong, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do / KR | [2011/09] | Erfinder | 01 /
Lee, Dong-Hyun SB LiMotive Co., Ltd. Legal & IP Team 428-5, Gongse-dong Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do / KR | [2012/19] |
Frühere [2011/09] | 01 /
Lee, Dong-Hyun SB LiMotive Co., Ltd., Legal & IP Team, 428-5, Gongse-dong Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do / KR | Vertreter | Rasch, Dorit Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2012/19] | Rasch, Dorit Anwaltskanzlei Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | ||
Frühere [2011/09] | Rasch, Dorit Anwaltskanzlei Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Wallstrasse 58/59 10179 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10169597.1 | 15.07.2010 | [2011/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090239044P | 01.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 239044 P | US20100706358 | 16.02.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 706358 | [2011/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2290732 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2290732 | Datum: | 09.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2010 | Klassifikation | IPC: | H01M2/18 | [2011/09] | CPC: |
H01M50/103 (EP,KR,US);
H01M10/02 (KR);
H01M10/0431 (KR);
H01M50/147 (KR);
H01M50/543 (KR);
H01M50/572 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sekundärbatterie mit Isolationselement | [2011/09] | Englisch: | Secondary battery with insulating member | [2011/09] | Französisch: | Batterie secondaire dotée d'un élément isolant | [2011/09] | Prüfungsverfahren | 15.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/09] | 13.01.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.05.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.02.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 12.02.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/16] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.07.2010 | AL | 09.05.2012 | AT | 09.05.2012 | BE | 09.05.2012 | CY | 09.05.2012 | CZ | 09.05.2012 | DK | 09.05.2012 | EE | 09.05.2012 | FI | 09.05.2012 | HR | 09.05.2012 | IT | 09.05.2012 | LT | 09.05.2012 | LV | 09.05.2012 | MK | 09.05.2012 | MT | 09.05.2012 | NL | 09.05.2012 | PL | 09.05.2012 | RO | 09.05.2012 | SE | 09.05.2012 | SI | 09.05.2012 | SK | 09.05.2012 | SM | 09.05.2012 | TR | 09.05.2012 | IE | 15.07.2012 | LU | 15.07.2012 | MC | 31.07.2012 | BG | 09.08.2012 | NO | 09.08.2012 | GR | 10.08.2012 | ES | 20.08.2012 | IS | 09.09.2012 | PT | 10.09.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AL | 09.05.2012 | |
AT | 09.05.2012 | ||
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
MT | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
SM | 09.05.2012 | ||
TR | 09.05.2012 | ||
IE | 15.07.2012 | ||
LU | 15.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 09.08.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2014/21] | AL | 09.05.2012 | |
AT | 09.05.2012 | ||
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
MT | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
TR | 09.05.2012 | ||
IE | 15.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 09.08.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/51] | AL | 09.05.2012 | |
AT | 09.05.2012 | ||
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
MT | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
IE | 15.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 09.08.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
MT | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
IE | 15.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
BG | 09.08.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/33] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
IE | 15.07.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
ES | 20.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/12] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
MK | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/11] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
IT | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
MC | 31.07.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/10] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
CZ | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
RO | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
SK | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/09] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
EE | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/08] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
DK | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
NL | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 09.05.2012 | |
BE | 09.05.2012 | ||
CY | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/04] | BE | 09.05.2012 | |
CY | 09.05.2012 | ||
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2013/01] | CY | 09.05.2012 | |
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
PT | 10.09.2012 | ||
Frühere [2012/51] | CY | 09.05.2012 | |
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
SI | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 09.05.2012 | |
FI | 09.05.2012 | ||
HR | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
LV | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
GR | 10.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 09.05.2012 | |
FI | 09.05.2012 | ||
LT | 09.05.2012 | ||
PL | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
IS | 09.09.2012 | ||
Frühere [2012/48] | FI | 09.05.2012 | |
LT | 09.05.2012 | ||
SE | 09.05.2012 | ||
NO | 09.08.2012 | ||
Frühere [2012/47] | LT | 09.05.2012 | |
NO | 09.08.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]BE400376 (JEAN-EMILE LEFRANC) [Y] 1,2 * figures 6, 8; claims 1-7 *; | [X]EP0469776 (EVEREADY BATTERY INC [US]) [X] 1,3 * figures 1-3; claims 1-6 *; | [Y]US2006024568 (LEE SANG-WON [KR]) [Y] 1-15 * paragraph [0036]; figure 1; claims 1-3 *; | [X]US2006093902 (LEE JIN U [KR]) [X] 1,2* paragraphs [0050] , [0 51]; figures 3a, 3b *; | [Y]JP2009048966 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 1-15 * figures 1, 6B, 7 * |