EP2289961 - Neuartige Urethangruppen enthaltende silylierte Präpolymere und Verfahren zu deren Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.07.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | [2019/50] |
Frühere [2019/09] | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen / DE | ||
Frühere [2013/41] | Für alle benannten Staaten Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen / DE | ||
Frühere [2011/09] | Für alle benannten Staaten Evonik Goldschmidt GmbH Goldschmidtstrasse 100 45127 Essen / DE | Erfinder | 01 /
Schubert, Frank Wiesfurthstraße 2a 47506, Neukirchen-Vluyn / DE | 02 /
Ferenz, Michael Hohe Warte 40 45147, Essen / DE | 03 /
Knott, Wilfried Rechtstr. 9-11 45355, Essen / DE | [2020/48] |
Frühere [2011/09] | 01 /
Schubert, Frank Wiesfurthstraße 2a 47506, Neukirchen-Vluyn / DE | ||
02 /
Ferenz, Michael Hohe Warte 40 45147, Essen / DE | |||
03 /
Knott, Wilfried Rechtstr. 9-11 45355, Essen / DE | Vertreter | Evonik Patent Association c/o Evonik Industries AG IP Management Bau 1042A/PB 15 Paul-Baumann-Straße 1 45772 Marl / DE | [2020/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10169786.0 | 16.07.2010 | [2011/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091028636 | 19.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009028636 | [2011/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2289961 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | DE | [2011/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2289961 | Datum: | 25.11.2020 | Sprache: | DE | [2020/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.11.2010 | Klassifikation | IPC: | C08G18/50, C08G18/75, C08G65/26, C08G18/71, C08G18/79, C08G18/12, C08G18/48, C08G18/22, C08G18/20, C08G77/46, C08G18/28 | [2011/09] | CPC: |
C08G18/5096 (EP,US);
C07F7/025 (US);
C07F7/081 (US);
C07F7/0812 (US);
C07F7/10 (US);
C07F7/18 (US);
C07F7/1804 (US);
C08G18/12 (EP,US);
C08G18/2063 (EP,US);
C08G18/227 (EP,US);
C08G18/289 (EP,US);
C08G18/3893 (US);
C08G18/4854 (EP,US);
C08G18/71 (EP,US);
C08G18/718 (EP,US);
| C-Set: |
C08G18/12, C08G18/5096 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] |
Frühere [2011/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Neuartige Urethangruppen enthaltende silylierte Präpolymere und Verfahren zu deren Herstellung | [2011/09] | Englisch: | New urethane groups containing silylated prepolymers and method for producing same | [2011/09] | Französisch: | Nouveaux pré-polymères silylés contenant des groupes uréthanes et leur procédé de fabrication | [2011/09] | Prüfungsverfahren | 16.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/09] | 07.07.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.07.2010 | AL | 25.11.2020 | CY | 25.11.2020 | CZ | 25.11.2020 | DK | 25.11.2020 | EE | 25.11.2020 | FI | 25.11.2020 | HR | 25.11.2020 | LT | 25.11.2020 | LV | 25.11.2020 | MC | 25.11.2020 | MK | 25.11.2020 | MT | 25.11.2020 | PL | 25.11.2020 | RO | 25.11.2020 | SE | 25.11.2020 | SI | 25.11.2020 | SK | 25.11.2020 | SM | 25.11.2020 | BG | 25.02.2021 | NO | 25.02.2021 | GR | 26.02.2021 | IS | 25.03.2021 | PT | 25.03.2021 | IE | 16.07.2021 | LU | 16.07.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 16.07.2010 | |
AL | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
MK | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 16.07.2021 | ||
LU | 16.07.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 16.07.2010 | |
AL | 25.11.2020 | ||
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 16.07.2021 | ||
LU | 16.07.2021 | ||
Frühere [2023/24] | AL | 25.11.2020 | |
CY | 25.11.2020 | ||
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 16.07.2021 | ||
LU | 16.07.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
IE | 16.07.2021 | ||
LU | 16.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
LU | 16.07.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
MC | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SI | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 25.11.2020 | |
CZ | 25.11.2020 | ||
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 25.11.2020 | |
DK | 25.11.2020 | ||
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 25.11.2020 | |
EE | 25.11.2020 | ||
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
RO | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SK | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | CZ | 25.11.2020 | |
FI | 25.11.2020 | ||
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 25.11.2020 | |
HR | 25.11.2020 | ||
LT | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | FI | 25.11.2020 | |
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
SM | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | FI | 25.11.2020 | |
HR | 25.11.2020 | ||
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | FI | 25.11.2020 | |
LV | 25.11.2020 | ||
PL | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
IS | 25.03.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | FI | 25.11.2020 | |
LV | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
BG | 25.02.2021 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 25.11.2020 | |
LV | 25.11.2020 | ||
SE | 25.11.2020 | ||
NO | 25.02.2021 | ||
GR | 26.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 25.11.2020 | |
NO | 25.02.2021 | ||
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 25.11.2020 | |
PT | 25.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 25.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB1113228 (DOW CORNING) [X] 1-3,7,10,11 * page 3, lines 19-27 * * page 5; examples 7-8 * [I] 4-6,8,9,12-15; | [A]WO0121718 (DU PONT [US]) [A] 1-15 * page 2, lines 20-30 ** page 3, line 9 - page 4, line 17 *; | [XI]WO2005078036 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE], et al) [X] 1-3,7,10 * page 2 - lines 17-24 * * page 7, lines 3-6 * * page 8, line 28 - page 9, line 6 * * page 9, line 28 - page 10, line 2 * [I] 4-6,8,9,11-15 | vom Anmelder | GB1101410 | US3627722 | US3632557 | US3971751 | US4038304 | US4061662 | US4067844 | US4182825 | US4278577 | US4385171 | US4888442 | EP0511566 | EP0676403 | JPH08295805 | US5703193 | JPH1121463 | WO9924486 | US6162862 | WO2005100482 | DE102005041954 | WO2007025667 | WO2007061847 | EP1824904 | US7365145 | WO2008058955 | DE102006056478 | EP1967550 | US7524915 |