EP2325609 - Abtasteinheit einer Positionsmesseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 83301 Traunreut / DE | [2011/21] | Erfinder | 01 /
Lipp, Friedrich Oberfeld 24 5121 Ostermiething / AT | 02 /
Schlichtner, Ludwig Franz-Steiner-Strasse 4 5122 Hochburg-Ach / AT | [2015/42] |
Frühere [2011/21] | 01 /
Lipp, Friedrich Oberfeld 24 5121 Ostermiething / AT | ||
02 /
Schlichtner, Ludwig Franz-Steiner-Strasse 4 5122 Hochburg-Ach / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10170753.7 | 26.07.2010 | [2011/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091046773 | 17.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009046773 | [2011/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2325609 | Datum: | 25.05.2011 | Sprache: | DE | [2011/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2325609 | Datum: | 26.02.2014 | Sprache: | DE | [2014/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2325609 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | DE | [2015/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2014 | Klassifikation | IPC: | G01D5/244 | [2011/21] | CPC: |
G01D5/24442 (EP,KR,US);
G01D5/26 (KR);
G01N21/8851 (KR);
G05D25/02 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/42] |
Frühere [2011/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abtasteinheit einer Positionsmesseinrichtung | [2011/21] | Englisch: | Sampling unit of a positioning device | [2011/21] | Französisch: | Unité de balayage d'un dispositif de mesure de position | [2011/21] | Prüfungsverfahren | 30.07.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/40] | 16.07.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.09.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.09.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.09.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.07.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.07.2010 | AL | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | MT | 14.10.2015 | NL | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | SE | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/38] | HU | 26.07.2010 | |
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2018/33] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 26.07.2010 | |
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2017/22] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 14.10.2015 | |
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/38] | CZ | 14.10.2015 | |
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 14.10.2015 | |
EE | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 14.10.2015 | |
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/25] | FI | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | FI | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | HR | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/22] | LT | 14.10.2015 | |
NL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/21] | LT | 14.10.2015 | |
NO | 14.01.2016 | ||
Frühere [2016/20] | LT | 14.10.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDY]EP0514081 (RENISHAW TRANSDUCER SYST [GB]) [XD] 1-3,8 * page 1, line 27 - page 5, line 23 * [Y] 4-7; | [Y]SU930608 (SAMOVAROV NIKOLAJ A) [Y] 4-7 * the whole document *; | SU930608K [ ] [ ] * the whole document *; | [Y]DE4413697 (PFISTERER ELEKTROTECH KARL [DE]) [Y] 5,6 * columns 1-4 *; | [A]DE29712803U (GOETZ KARINA [DE]) [A] 1-8 * the whole document * | vom Anmelder | EP0514081 | DE10157112 | DE4428673 |