09.06.2023 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.07.2023 [2023/28] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
01.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
25.08.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] |
11.08.2017 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.09.2017 [2017/37] |
24.02.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.03.2017 [2017/13] |
16.12.2016 |
Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.01.2017 [2017/03] |
14.10.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.11.2016 [2016/46] |
07.10.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.11.2016 [2016/45] |
26.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.09.2016 [2016/39] |
05.08.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2016 [2016/36] |
22.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.08.2016 [2016/34] |
15.07.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] |
15.07.2016 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] |
17.06.2016 |
Änderung - Vertreter |
|
20.05.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.06.2016 [2016/25] |
13.05.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] |
06.05.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2016 [2016/23] |
29.04.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.06.2016 [2016/22] |
04.03.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.04.2016 [2016/14] |
12.02.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.03.2016 [2016/11] |
29.01.2016 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.03.2016 [2016/09] |
06.11.2015 |
Berichtigung der Patentschrift |
veröffentlicht am 09.12.2015 [2015/50] |
16.10.2015 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 18.11.2015 [2015/47] |
07.08.2015 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
03.08.2015 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
31.07.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
31.07.2015 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
17.03.2015 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
13.02.2015 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.03.2015 [2015/12] |
10.01.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.07.2014 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] |
31.01.2014 |
Änderung - Vertreter |
veröffentlicht am 05.03.2014 [2014/10] |
09.01.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
09.01.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
03.01.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
04.02.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
04.01.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
19.11.2010 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 22.12.2010 [2010/51] |
17.09.2010 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 20.10.2010 [2010/42] |
17.09.2010 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französisch |
veröffentlicht am 20.10.2010 [2010/42] |
10.09.2010 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 13.10.2010 [2010/41] |
10.09.2010 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 13.10.2010 [2010/41] |
03.08.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|