EP2290410 - Flüssiglinse und Herstellungsverfahren dafür [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.09.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 / KR | [2012/39] |
Frühere [2011/09] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | Erfinder | 01 /
Lee, Jeong-Yub 301-1006 Seocho Hyundai 3cha Apt. 1644beonji Seocho 1-dong Seocho-gu Seoul / KR | 02 /
Lee, Seung-Wan 651-1803 Sinnamusil 6danji Apt. Yeongtong-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
Choi, Seung-Tae 313-1703 Samsung Raemian Apt. Sibeomdaeun Maeul Bansong-dong Hwaseong-si Gyeonggi-do / KR | [2013/26] |
Frühere [2011/09] | 01 /
Lee, Jeong-Yub 301-1006 Seocho Hyundai 3cha Apt., 1644beonji, Seocho 1-dong Seocho-gu Seoul / KR | ||
02 /
Lee, Seung-Wan 651-1803 Sinnamusil 6danji Apt., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do / KR | |||
03 /
Choi, Seung-Tae 313-1703 Samsung Raemian Apt., Sibeomdaeun Maeul, Bansong-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do / KR | Vertreter | Zijlstra, Robert Wiebo Johan Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [2013/44] | Zijlstra, Robert Wiebo Johan Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | ||
Frühere [2011/09] | Zijlstra, Robert Wiebo Johan Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10171910.2 | 04.08.2010 | [2011/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20090081633 | 31.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20090081633 | [2011/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2290410 | Datum: | 02.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2290410 | Datum: | 30.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2010 | Klassifikation | IPC: | G02B3/14, G02B13/00 | [2011/09] | CPC: |
G02B3/14 (EP,KR,US);
G02B3/12 (KR);
G02B13/00 (KR);
G02B13/001 (EP,US);
G02B26/02 (KR);
G02B26/08 (KR);
G02F1/1333 (KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssiglinse und Herstellungsverfahren dafür | [2011/09] | Englisch: | Fluidic lens and method of manufacturing the same | [2011/09] | Französisch: | Élément fluide et son procédé de fabrication | [2011/09] | Prüfungsverfahren | 22.08.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.08.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/41] | 28.05.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.09.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.09.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.05.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 31.07.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.08.2010 | AL | 30.10.2013 | AT | 30.10.2013 | BE | 30.10.2013 | BG | 30.10.2013 | CY | 30.10.2013 | CZ | 30.10.2013 | DK | 30.10.2013 | EE | 30.10.2013 | ES | 30.10.2013 | FI | 30.10.2013 | HR | 30.10.2013 | IT | 30.10.2013 | LT | 30.10.2013 | LV | 30.10.2013 | MC | 30.10.2013 | MK | 30.10.2013 | MT | 30.10.2013 | NL | 30.10.2013 | PL | 30.10.2013 | RO | 30.10.2013 | SE | 30.10.2013 | SI | 30.10.2013 | SK | 30.10.2013 | SM | 30.10.2013 | TR | 30.10.2013 | NO | 30.01.2014 | GR | 31.01.2014 | IS | 28.02.2014 | PT | 28.02.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/30] | HU | 04.08.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BE | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MK | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
TR | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 04.08.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BE | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
TR | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 04.08.2010 | |
AT | 30.10.2013 | ||
BE | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
BG | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
MT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
GR | 31.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
SM | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
MC | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2015/14] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SI | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/41] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
DK | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/38] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
IT | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
CZ | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
PL | 30.10.2013 | ||
RO | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
SK | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/36] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
EE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/28] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
PT | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/26] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
CY | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/25] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
LV | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/24] | AT | 30.10.2013 | |
BE | 30.10.2013 | ||
ES | 30.10.2013 | ||
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/23] | BE | 30.10.2013 | |
FI | 30.10.2013 | ||
HR | 30.10.2013 | ||
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
IS | 28.02.2014 | ||
Frühere [2014/22] | FI | 30.10.2013 | |
LT | 30.10.2013 | ||
NL | 30.10.2013 | ||
SE | 30.10.2013 | ||
NO | 30.01.2014 | ||
Frühere [2014/20] | LT | 30.10.2013 | |
NO | 30.01.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2009010562 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR], et al) [A] 1-15 * pages 16-18; figure 1 ** pages 45-50; figure 12 * |