EP2341205 - Türfeststeller für Kraftfahrzeuge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.08.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.09.2014 [2014/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Metalsa Automotive GmbH Othestrasse 19 51702 Bergneustadt / DE | [2013/37] |
Frühere [2011/27] | Für alle benannten Staaten ISE Automotive GmbH Othestrasse 19 51702 Bergneustadt / DE | Erfinder | 01 /
Siegert, Viktor Auf der Ley 12 51580, Reichshof-Eckenhagen / DE | [2011/27] | Vertreter | Kalkoff & Partner Patentanwälte mbB Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund / DE | [N/P] |
Frühere [2012/07] | Kalkoff & Partner Patentanwälte Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund / DE | ||
Frühere [2011/27] | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Martin-Schmeisser-Weg 3a-3b 44227 Dortmund / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10178385.0 | 22.09.2010 | [2011/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2341205 | Datum: | 06.07.2011 | Sprache: | DE | [2011/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.05.2011 | Klassifikation | IPC: | E05C17/20 | [2011/27] | CPC: |
E05C17/203 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Türfeststeller für Kraftfahrzeuge | [2011/27] | Englisch: | Door stay for motor vehicles | [2011/27] | Französisch: | Arrêt de portière pour véhicules automobiles | [2011/27] | Prüfungsverfahren | 23.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.12.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/05] | 01.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/39] | 14.05.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE29717283U (LUNKE & SOHN AG [DE]) [AD] 1-15 * page 5, line 10 - page 8, line 5; figures 1-3 *; | [A]DE102004015793 (EDSCHA AG [DE]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]EP1741859 (ISE GMBH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0028] - [0033]; figures 1-4 *; | [A]DE9111509U (SIEGMÜLLER GMBH) [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | DE29717283U |