EP2273379 - Gerät und Verfahren um von der topografie Abhängig zu signalisieren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/02] | Gerät und Verfahren um topografische Abhängigkeit zu signalisieren | ||
[2012/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.08.2013 [2013/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rambus Inc. 1050 Enterprise Way, Suite 700 Sunnyvale, CA 94089 / US | [2011/02] | Erfinder | 01 /
Horowitz, Mark A. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | 02 /
Barth, Richard M. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | 03 /
Hampel, Craig E. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | 04 /
Moncayo, Alfredo c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | 05 /
Donnelly, Kevin S. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | 06 /
Zerbe, Jared L. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | [2012/38] |
Frühere [2011/02] | 01 /
Horowitz, Mark A. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | ||
02 /
Barth, Richard M. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | |||
03 /
Hampel, Craig E. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | |||
04 /
Moncayo, Alfredo c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | |||
05 /
Donnelly, Kevin S. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | |||
06 /
Zerbe, Jared L. c/o Rambus Inc. Attn. Ms. Ann Williams 4440 El Camino Real Los Altos, CA 94022 / US | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2012/38] | Eisenführ, Speiser & Partner Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg / DE | ||
Frühere [2011/02] | Eisenführ, Speiser & Partner Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10180625.5 | 16.10.2000 | [2011/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19990420949 | 19.10.1999 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 420949 | [2011/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2273379 | Datum: | 12.01.2011 | Sprache: | EN | [2011/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2273379 | Datum: | 19.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.12.2010 | Klassifikation | IPC: | G06F13/40, G06F13/16 | [2011/02] | CPC: |
G06F13/4291 (EP,US);
G06F12/0246 (US);
G06F12/1081 (US);
G06F13/102 (EP,US);
G06F13/1689 (EP,US);
G06F13/364 (EP,US);
G06F13/4072 (EP,US);
G06F13/4086 (EP,US);
G06F13/4234 (EP,US);
G06F13/4243 (EP,US);
G06F3/061 (US);
G06F3/0611 (US);
G06F3/0619 (US);
G06F3/0658 (US);
G06F3/0661 (US);
G06F3/0679 (US);
G06F3/0688 (US);
G11C16/32 (US);
G11C19/00 (US);
G11C5/04 (EP,US);
G11C5/063 (EP,US);
G11C7/1048 (EP,US);
G11C7/1072 (US);
G11C7/222 (EP,US);
H03K19/00384 (EP,US);
H03K19/018585 (EP,US);
G06F2206/1014 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2011/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gerät und Verfahren um von der topografie Abhängig zu signalisieren | [2012/09] | Englisch: | Apparatus and method for topography dependent signaling | [2011/02] | Französisch: | Dispositif et procédé pour signalisation dépendant de la topographie | [2011/02] |
Frühere [2011/02] | Gerät und Verfahren um topografische Abhängigkeit zu signalisieren | Prüfungsverfahren | 15.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/34] | 21.03.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.07.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.07.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP00975263.5 / EP1151387 | EP05025388.9 / EP1630681 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20000975263) , ist 04.10.2005 | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 25.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5926651 (JOHNSTON ROBERT J [US], et al) [X] 1-15 * figure 1 * * figure 2 * * column 1, line 30 - line 35 * * column 1, line 50 - column 2, line 12 * * column 3, line 20 - line 44 * * column 3, line 66 - column 4, line 20 * * column 4, line 38 - line 45 * * claims 7,15 *; | [X]US5864506 (ARCOLEO MATHEW R [US], et al) [X] 1-15 * column 3, line 43 - column 5, line 45 *; | [X]US5887150 (SCHNEIDER THOMAS R [US], et al) [X] 1-15 * column 3, line 19 - line 67 *; | [A]US5185538 (KONDOH HARUFUSA [JP], et al) [A] 1-15 * column 3, line 15 - line 46 * * column 9, line 57 - line 63 *; | [A]WO9903106 (MICRON TECHNOLOGY INC [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US5841296 (CHURCHER STEPHEN [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO9907077 (STANFORD SYNCOM INC [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]EP0897154 (COMPAQ COMPUTER CORP [US]) [A] 1-15 * the whole document * |