EP2295227 - Vorrichtung und Verfahren zum Drucken von drei-dimensionalen Gegenständen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.08.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.08.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.2022 [2022/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stratasys Ltd. 2 Holzman Street 3rd Floor Kiryat Weizmann Science Park 76124 Rehovot / IL | [2013/12] |
Frühere [2011/11] | Für alle benannten Staaten Objet Geometries Ltd. 2 Holtzman Street, Kiryat Weizmann, Science Park Building 16 Rehovot 76124 / IL | Erfinder | 01 /
Kritchman, Eliahu 56 Mota Gur Street 69012, Tel Aviv / IL | 02 /
Gothait, Hanan 31 Hashomrim Street 76230, Rehovot / IL | 03 /
Napadensky, Eduardo 86 Yehuda Halevi Street 42325, Netanya / IL | 04 /
Chechik, Dani 1/4 Afriat Street 72282, Ramle / IL | [2011/11] | Vertreter | Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz UK LLP, et al The Gridiron Building One Pancras Square London N1C 4AG / GB | [N/P] |
Frühere [2013/29] | Vaughan, Christopher Tammo, et al Harrison Goddard Foote LLP Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | ||
Frühere [2011/11] | Harrison Goddard Foote Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds, Yorkshire LS2 8DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10180833.5 | 03.12.2003 | [2011/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020430362P | 03.12.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 430362 P | [2011/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2295227 | Datum: | 16.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2295227 | Datum: | 04.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.03.2018 | Klassifikation | IPC: | B29C64/245, B29C64/112, B33Y40/00, B33Y50/02, B33Y30/00 | [2017/42] | CPC: |
B29C41/02 (EP,US);
B29C41/48 (EP,US);
B29C41/52 (EP,US);
B29C48/92 (EP,US);
B29C64/106 (EP,US);
B29C64/112 (EP,US);
B29C64/245 (EP,US);
B33Y10/00 (EP,US);
B33Y30/00 (EP,US);
B33Y40/00 (EP,US);
B33Y40/10 (EP,US);
B33Y40/20 (EP,US);
B29C2948/92209 (EP,US);
B29C2948/92704 (EP,US);
B29C37/005 (EP,US);
B29C64/118 (EP,US);
B29C64/124 (EP,US);
B29C64/129 (EP,US);
B29C64/135 (EP,US);
B29C64/40 (EP,US);
B29L2009/00 (EP,US);
|
Frühere IPC [2011/11] | B29C67/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/44] |
Frühere [2011/11] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung und Verfahren zum Drucken von drei-dimensionalen Gegenständen | [2011/11] | Englisch: | Apparatus and method for printing of three-dimensional objects | [2011/11] | Französisch: | Dispositif et procédé pour la création d'objets tridimensionels par impression | [2011/11] | Prüfungsverfahren | 28.09.2010 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.09.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.09.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/44] | 13.08.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.12.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.04.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/38] | 18.05.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2022/38] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP03777142.5 / EP1590149 | EP05108803.7 / EP1637307 | EP10151775.3 / EP2199068 | Teilanmeldung(en) | EP18202709.4 / EP3480001 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20030777142) , ist 19.09.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 20.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 19.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 17.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 | 16.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 19 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0426363 (STRATASYS INC [US]) [X] 1,2,12* column 12, line 43 - column 13, line 12 *; | [XA]US5506607 (SANDERS JR ROYDEN C [US], et al) [X] 1,2,12 * column 13, paragraph "Model Mounting" * [A] 3-7 | vom Anmelder | US6259962 | US6569373 | US19990412618 | US20000484272 | US20010803108 | US20020108902 | US20030336032 | US20030424732 | WO2003IL00746 |