EP2261426 - Baumaschinenverwaltungssystem und Baumaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.08.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.01.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 12.02.2014 [2014/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku Tokyo 112-0004 / JP | [2010/50] | Erfinder | 01 /
Adachi, Hiroyuki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Construction Machinery Tsuchiura Works, 650 Kandastumachi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-013 / JP | 02 /
Hirata, Toichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Construction Machinery Tsuchiura Works, 650 Kandastumachi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 03 /
Sugiyama, Genroku c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 04 /
Watanabe, Hiroshi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 05 /
Shibata, Koichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 06 /
Komatsu, Hideki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | [2012/39] |
Frühere [2011/12] | 01 /
Adachi, Hiroyuki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Construction Machinery Tsuchiura Works, 650 Kandastumachi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-013 / JP | ||
02 /
Hirata, Toichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Construction Machinery Tsuchiura Works, 650 Kandastumachi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
03 /
Sugiyama, Genroku c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
04 /
Watanabe, Hiroshi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
05 /
Shibata, Koichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
06 /
Komatsu, Hideki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
Frühere [2010/50] | 01 /
Adachi, Hiroyuki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-013 / JP | ||
02 /
Hirata, Toichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
03 /
Sugiyama, Genroku c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
04 /
Watanabe, Hiroshi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
05 /
Shibata, Koichi c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | |||
06 /
Komatsu, Hideki c/o Intellectual Property Dept. Hitachi Constructi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | Vertreter | Jansen, Cornelis Marinus, et al V.O. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2010/50] | Jansen, Cornelis Marinus, et al VEREENIGDE Johan de Wittlaan 7 2517 JR Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10180864.0 | 30.03.2001 | [2010/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000099086 | 31.03.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000099086 | [2010/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2261426 | Datum: | 15.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2261426 | Datum: | 26.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2010 | Klassifikation | IPC: | E02F9/20 | [2010/50] | CPC: |
G08G1/20 (EP,US);
E02F9/20 (KR);
E02F9/2045 (EP,US);
E02F9/26 (EP,US);
E02F9/267 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2010/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Baumaschinenverwaltungssystem und Baumaschine | [2010/50] | Englisch: | Construction machine management system, and Construction machine | [2010/50] | Französisch: | Système de gestion de machine de construction et machine de construction | [2010/50] | Prüfungsverfahren | 28.09.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/50] | 15.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.08.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.08.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP01917741.9 / EP1273721 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20010917741) , ist 23.03.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 15.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 02.04.2013 | [2014/07] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]JPH08144312 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY) [I] 1-8 * abstract *; | [I]WO9836337 (KOMATSU MFG CO LTD [JP], et al) [I] 1-8 * the whole document *; | [A]JPH10308983 (NIPPON JOHO TSUSHIN CONSULTING) [A] 8* abstract *; | [X]EP0989525 (KOBE STEEL LTD [JP]) [X] 1-8 * the whole document * | vom Anmelder | JPH04174387 | JPH04174388 |